Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2008113094 | Dossier mondial
| 25.09.2008 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR101108841B | Dossier mondial
| 08.02.2012 | B1 | KR20100005087 | | 13.01.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP5214635B | Dossier mondial
| 19.06.2013 | B2 | JP2010521343 | | 24.06.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2129527 | Dossier mondial
| 07.05.2014 | B1 | EP2129527 | | 20.03.2013 | A4 | EP2129527 | | 09.12.2009 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI406771B | | 01.09.2013 | B | TW200838707 | | 01.10.2008 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI424930B | | 01.02.2014 | B | TW200838708 | | 01.10.2008 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI402178B | | 21.07.2013 | B | TW200838709 | | 01.10.2008 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI391255B | | 01.04.2013 | B | TW200838710 | | 01.10.2008 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2007AU00341 | | 21.03.2007 |