EP2040943 - CHAMBRE DE POMPE PÉRISTALTIQUE POUR LE RÉGLAGE DE PRESSION DE PNEU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 06.03.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Coda Innovations s.r.o. Kováku 1141/11 15000 Praha 5 / CZ | [2016/21] |
Précédent [2014/13] | Pour tous les Etats désignés Sithold, S.R.O. Kovaku 1141/11 150 00 Praha 5 / CZ | ||
Précédent [2013/29] | Pour tous les Etats désignés Coda Development, S.r.o. Kováku° 114/11 150 00 Praha 5 / CZ | ||
Précédent [2013/04] | Pour tous les Etats désignés Coda Development, S.r.o. Kováku° 114/11 150 00 Praha 5 / CZ | ||
Précédent [2013/03] | Pour tous les Etats désignés Coda Development, S.r.o. Kováku° 150 00 Praha 5 / CZ | ||
Précédent [2009/14] | Pour tous les Etats désignés Coda Development, S.r.o. Taborska 438/51 14000 Praha 4 / CZ | Inventeur(s) | 01 /
HRABAL, Frantisek Kovaku 1141/11 150 00 Praha 5 / CZ | [2014/30] |
Précédent [2009/14] | 01 /
HRABAL, Frantisek Nezamyslova 274/10 12000 Praha 2 / CZ | Mandataire(s) | Rings, Rolf, et al Klingseisen, Rings & Partner Patentanwälte Postfach 10 15 61 80089 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/52] | Kratochvil, Vaclav Patent and Trademark Office P.O. Box 26 295 01 Mnichovo Hradiste / CZ | ||
Précédent [2009/14] | Kratochvil, Vaclav Táborská 758/33 29301 Mladá Boleslav / CZ | Numéro de la demande, date de dépôt | 07721824.6 | 23.05.2007 | [2009/14] | WO2007CZ00035 | Numéro de priorité, date | CZ20060000335 | 23.05.2006 Format original publié: CZ 20060335 | [2009/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007134556 | Date: | 29.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2040943 | Date: | 01.04.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2040943 | Date: | 07.01.2015 | Langue: | EN | [2015/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2007 | Classification | IPC: | B60C23/00, B60C15/024 | [2009/14] | CPC: |
B60C15/06 (EP,US);
B60C23/123 (EP,US);
B60C23/135 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KAMMER EINER SCHLAUCHPUMPE ZUR REIFENDRUCKEINSTELLUNG | [2009/14] | Anglais: | A CHAMBER OF A PERISTALTIC PUMP FOR TIRE PRESSURE ADJUSTMENT | [2009/14] | Français: | CHAMBRE DE POMPE PÉRISTALTIQUE POUR LE RÉGLAGE DE PRESSION DE PNEU | [2009/14] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/14] | 28.05.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.10.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.04.2013 | Taxe de délivrance payée | 11.04.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.04.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2014 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.10.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 06.11.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.05.2009 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.10.2015
08.10.2015
ADMISSIBLE The Goodyear Tire & Rubber Company 200 Innovation Way Akron OH 44316 / US Mandataire de l'opposant Kutsch, Bernd, et al, et al Goodyear S.A. Patent Department Avenue Gordon Smith 7750 Colmar-Berg / LU | [2015/46] | 16.11.2015 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 15.03.2016 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 09.10.2017 | Date des procédures orales | 17.11.2017 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 17.11.2017 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 04.02.2020 | Effet juridique de la révocation du brevet [2020/15] | 25.02.2020 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Recours après opposition | 17.01.2018 | Recours reçu No. T0155/18 | 21.03.2018 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 04.02.2020 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 04.02.2020 | Date des procédures orales | 10.02.2020 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement d'actes nécessaires à la délivrance | 24.11.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.11.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.12.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2014 | 08   M06   Taxe payée le   24.11.2014 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 07.01.2015 | CZ | 07.01.2015 | EE | 07.01.2015 | LT | 07.01.2015 | LV | 07.01.2015 | MC | 07.01.2015 | MT | 07.01.2015 | BG | 07.04.2015 | IS | 07.05.2015 | AT | 23.05.2016 | GB | 23.05.2016 | IE | 23.05.2016 | PL | 23.05.2016 | RO | 23.05.2016 | SK | 23.05.2016 | TR | 23.05.2016 | ES | 24.05.2016 | HU | 24.05.2016 | SI | 24.05.2016 | CH | 31.05.2016 | DK | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | PT | 23.11.2016 | GR | 07.12.2016 | FI | 23.05.2017 | [2022/30] |
Précédent [2018/28] | CY | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
AT | 23.05.2016 | ||
GB | 23.05.2016 | ||
IE | 23.05.2016 | ||
PL | 23.05.2016 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
ES | 24.05.2016 | ||
HU | 24.05.2016 | ||
SI | 24.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
DK | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
PT | 23.11.2016 | ||
GR | 07.12.2016 | ||
FI | 23.05.2017 | ||
Précédent [2018/08] | CY | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
AT | 23.05.2016 | ||
GB | 23.05.2016 | ||
IE | 23.05.2016 | ||
PL | 23.05.2016 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
HU | 24.05.2016 | ||
SI | 24.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
DK | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
PT | 23.11.2016 | ||
GR | 07.12.2016 | ||
FI | 23.05.2017 | ||
Précédent [2017/52] | CY | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
AT | 23.05.2016 | ||
GB | 23.05.2016 | ||
IE | 23.05.2016 | ||
PL | 23.05.2016 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
HU | 24.05.2016 | ||
SI | 24.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
DK | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
PT | 23.11.2016 | ||
GR | 07.12.2016 | ||
Précédent [2017/31] | CY | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
AT | 23.05.2016 | ||
GB | 23.05.2016 | ||
IE | 23.05.2016 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
HU | 24.05.2016 | ||
SI | 24.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
DK | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
PT | 23.11.2016 | ||
GR | 07.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
AT | 23.05.2016 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
PT | 23.11.2016 | ||
GR | 07.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
RO | 23.05.2016 | ||
SK | 23.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/03] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
MT | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Précédent [2016/06] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 07.01.2015 | |
EE | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Précédent [2015/39] | LT | 07.01.2015 | |
LV | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Précédent [2015/38] | LT | 07.01.2015 | |
BG | 07.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Précédent [2015/36] | LT | 07.01.2015 | |
BG | 07.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | LT | 07.01.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US1050886 (WETHERELL ANSON B [US]); | [X]US1134361 (WETHERELL ANSON B [US]); | [XY]DE3433318 (MOUSIOL HANS [DE]); | [Y]WO2005012009 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE], et al) | par le demandeur | CS246152 | CS273325 | CZ20014451 | CZ20021364 |