EP1984600 - POUSSOIR SEGMENTE AJUSTABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.07.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2014 | Demande réputée retirée | publié le 06.08.2014 [2014/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eckgold, Roland Wiesenweg 1 42553 Velbert / DE | [2008/44] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2008/44] | Mandataire(s) | Willems, Volker Patentanwälte Weisse, Moltmann & Willems PartGmbB Am Lomberg 13 42555 Velbert / DE | [N/P] |
Précédent [2013/37] | Willems, Volker Weisse, Moltmann & Willems Partnerschaftsgesellschaft Böckenbuschstr. 41 42555 Velbert / DE | ||
Précédent [2008/44] | Weisse, Renate Patentanwälte Weisse & Wolgast Bleibtreustrasse 38 D-10623 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07726401.8 | 16.02.2007 | [2008/44] | WO2007EP51512 | Numéro de priorité, date | DE20061007519 | 16.02.2006 Format original publié: DE102006007519 | [2008/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007093637 | Date: | 23.08.2007 | Langue: | DE | [2007/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1984600 | Date: | 29.10.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.08.2007 | Classification | IPC: | F01C1/22, F01C1/344, F01C21/08, F04C11/00 | [2008/44] | CPC: |
F01C1/22 (EP);
F01C1/3442 (EP);
F01C1/3445 (EP);
F01C21/0845 (EP);
F04C11/001 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/44] | Titre | Allemand: | EINSTELLBARER SEGMENTVERDRÄNGER | [2008/44] | Anglais: | ADJUSTABLE SEGMENT EXPELLER | [2008/44] | Français: | POUSSOIR SEGMENTE AJUSTABLE | [2008/44] | Entrée dans la phase régionale | 01.09.2008 | Taxe nationale de base payée | 01.09.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.09.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.09.2008 | Requête en examen déposée [2008/44] | 18.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.03.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/32] | 28.03.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/32] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.05.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2014 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US3642388 (MAISTRELLI ROGER) [X] 1-3,7-10,12-15 * figures 1,2 * * column 2, line 35 - line 76 * [Y] 4-6; | [X]GB1468285 (PARKER HANNIFIN CORP) [X] 1-3,7-10,12-15 * figures 1-11 * * page 3, line 21 - line 43 *; | [X]CH661096 (RYFFEL HANS) [X] 1-3,7-15 * figures 1,2 * * page 2, column 1, line 37 - column 2, line 22 *; | [Y]US2006024179 (SCHMIDT MICHAEL R [US]) [Y] 1-4,7,10,12-15 * figures 1,2 * * paragraphs [0012] - [0015] - [0017] *; | [Y]US3066608 (LIVERMORE WILLIAM T) [Y] 1-3,5-15 * figures 1-3 * * column 1, line 16 - line 18 * * column 4, line 16 - line 28 *; | [Y]FR2598746 (BITAR JOSEPH [SY]) [Y] 1-4,8-15 * figures 1-3 * * page 3, line 1 - line 6 *; | [DY]DE19840791 (JAEKER KARL PETER [DE], et al) [DY] 1-15 * figure 1 * * column 3, line 16 - line 50 * | Examen | EP0398377 | par le demandeur | DE102004035743 | EP0398377 | DE2425091 | DE19840791 | US3642388 | GB1468285 | CH661096 |