EP2036290 - PROCÉDÉ POUR ÉVITER DES SIGNALISATIONS DE REQUÊTES DE COMMUNICATION NON SOUHAITÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.02.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.02.2010 | Demande réputée retirée | publié le 31.03.2010 [2010/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | [2009/12] | Inventeur(s) | 01 /
KAUFFMANN, Martina 2 Jiangtai Road Beijing, 100016 / CN | 02 /
LUKAS, Klaus Niemöllerallee 6 81739 München / DE | [2009/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07730137.2 | 13.06.2007 | [2009/12] | WO2007EP55849 | Numéro de priorité, date | DE20061027825 | 16.06.2006 Format original publié: DE102006027825 | [2009/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007144385 | Date: | 21.12.2007 | Langue: | DE | [2007/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2036290 | Date: | 18.03.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2007 | Classification | IPC: | H04L29/06 | [2009/12] | CPC: |
H04L65/1079 (EP);
H04L63/0227 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM VERMEIDEN VON UNGEWÜNSCHTEN KOMMUNIKATIONSANFRAGESIGNALISIERUNGEN IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZWERK | [2009/12] | Anglais: | METHOD FOR PREVENTING UNWANTED INSTANCES OF COMMUNICATION REQUEST SIGNALLING IN A COMMUNICATION NETWORK | [2009/12] | Français: | PROCÉDÉ POUR ÉVITER DES SIGNALISATIONS DE REQUÊTES DE COMMUNICATION NON SOUHAITÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION | [2009/12] | Entrée dans la phase régionale | 16.01.2009 | Taxe nationale de base payée | 16.01.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.01.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/12] | 02.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/13] | 13.11.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2005141486 (GILCHRIST ROD [CA], et al) [X] 1-16 * paragraphs [0029] , [0034] , [0036] , [0039] , [0045] - [0047] - [0050] - [0052] *; | [X] - DAWIRS UNIVERSITY OF NAMUR T FROMENT ALCATEL H TSCHOFENIG SIEMENS G, "Authorization Policies for Preventing SPIT", IETF STANDARD-WORKING-DRAFT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, (20060220), ISSN 0000-0004, XP015043449 [X] 1-16 * paragraph [0004] * | [A] - MACINTOSH R ET AL, "Detection and mitigation of spam in IP telephony networks using signaling protocol analysis", ADVANCES IN WIRED AND WIRELESS COMMUNICATION, 2005 IEEE/SARNOFF SYMPOSIUM ON PRINCETON, NEW JERSEY, USA APRIL 18-19, 2005, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20050418), ISBN 0-7803-8854-2, pages 49 - 52, XP010793744 [A] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SARNOF.2005.1426509 | [A] - ROSENBERG J ET AL, "The Session Initiation Protocol (SIP) and Spam draft-ietf-sipping-spam-02", INTERNET CITATION, (20060306), URL: http://tools.ietf.org.html/draft-ietf-sipping-spam, (20070706), XP002442168 [A] * paragraphs [03.1] , [03.4] * | [A] - DANTU ET AL, "Detecting Spam in VoIP networks", SRUTI: STEPS TO REDUCING UNWANTED TRAFFIC ON THE INTERNET WORKSHOP, XX, XX, (20050707), pages 31 - 37, XP002405070 |