EP2033480 - Systèmes et procédés de commande de volume pour haut-parleurs numériques directs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/11] | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE COMMANDE DE VOLUME POUR HAUT-PARLEURS NUMÉRIQUES DIRECTS | ||
[2011/41] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Audio Pixels Ltd. 3 Pekris St. Rehovot 76702 / IL | [2009/20] |
Précédent [2009/11] | Pour tous les Etats désignés Audio Pixels Ltd. 22/5 Jabotinsky St. 63479 Tel Aviv / IL | Inventeur(s) | 01 /
COHEN, Yuval 38/14 Hanasei Harishon Street Rehovot 76302 / IL | 02 /
LEWIN, Daniel 17 Gordon Street Ramat Hasharon 47263 / IL | 03 /
KAPLAN, Shay 18 Hanita Street P.O.B. 171 23800 Givat Ela / IL | [2012/28] |
Précédent [2009/19] | 01 /
COHEN, Yuval 38/14 Hanasei Harishon Street Rehovot 76302 / IL | ||
02 /
LEWIN, Daniel 17 Gordon Street Ramat Hasharon 47263 / IL | |||
03 /
KAPLAN, Shay 18 Hanita Street P.O.B. 171 23800 Givat Ela / IL | |||
Précédent [2009/11] | 01 /
COHEN, Yuval 39/8 Rupin Street 78345 Rehovot / IL | ||
02 /
LEWIN, Daniel 22/5 Jabotinsky Street 63479 Tel Aviv / IL | |||
03 /
KAPLAN, Shay 18 Hanita Street P.O.B. 171 23800 Givat Ela / IL | Mandataire(s) | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB Patent- und Rechsanwälte Steinerstraße 15/Haus A 81369 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/28] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Steinerstrasse 15/A 81369 München / DE | ||
Précédent [2009/11] | Fleuchaus, Michael A., et al Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07736361.2 | 21.05.2007 | [2009/11] | WO2007IL00621 | Numéro de priorité, date | US20060802126P | 22.05.2006 Format original publié: US 802126 P | US20060872488P | 04.12.2006 Format original publié: US 872488 P | US20070907450P | 02.04.2007 Format original publié: US 907450 P | US20070924203P | 03.05.2007 Format original publié: US 924203 P | [2009/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007135679 | Date: | 29.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2033480 | Date: | 11.03.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2033480 | Date: | 11.07.2012 | Langue: | EN | [2012/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.2008 | Classification | IPC: | H04R1/22, H04R3/04 | [2009/11] | CPC: |
H04R1/005 (EP,US);
H04R3/04 (EP,KR,US);
H04R1/22 (KR);
H04R1/227 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/11] | Titre | Allemand: | Lautstärke- und Tonregelung in Direkt-Digital-Lautsprechern | [2011/41] | Anglais: | Volume and tone control in direct digital speakers | [2011/41] | Français: | Systèmes et procédés de commande de volume pour haut-parleurs numériques directs | [2011/41] |
Précédent [2009/11] | LAUTSTÄRKE- UND TONREGELUNG IN DIREKT-DIGITAL-LAUTSPRECHERN | ||
Précédent [2009/11] | VOLUME AND TONE CONTROL IN DIRECT DIGITAL SPEAKERS | ||
Précédent [2009/11] | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE COMMANDE DE VOLUME POUR HAUT-PARLEURS NUMÉRIQUES DIRECTS | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/11] | 23.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.03.2012 | Taxe de délivrance payée | 13.03.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.07.2009 | Opposition(s) | 12.04.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.05.2007 | AT | 11.07.2012 | CY | 11.07.2012 | CZ | 11.07.2012 | DK | 11.07.2012 | EE | 11.07.2012 | FI | 11.07.2012 | IT | 11.07.2012 | LT | 11.07.2012 | LV | 11.07.2012 | MC | 11.07.2012 | MT | 11.07.2012 | PL | 11.07.2012 | RO | 11.07.2012 | SI | 11.07.2012 | SK | 11.07.2012 | TR | 11.07.2012 | BG | 11.10.2012 | GR | 12.10.2012 | ES | 22.10.2012 | IS | 11.11.2012 | PT | 12.11.2012 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MC | 11.07.2012 | ||
MT | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
TR | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2015/13] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MC | 11.07.2012 | ||
MT | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
MC | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
BG | 11.10.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/23] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
IT | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
RO | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
SK | 11.07.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
CZ | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
EE | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
ES | 22.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/21] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
DK | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/13] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
PT | 12.11.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
PL | 11.07.2012 | ||
SI | 11.07.2012 | ||
GR | 12.10.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 11.07.2012 | |
CY | 11.07.2012 | ||
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 11.07.2012 | |
FI | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 11.07.2012 | |
LT | 11.07.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 11.07.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5574792 (KONNO FUMIYASU [JP]) [A] 1,10,13 * the whole document *; | [A]US6094116 (TAI YU-CHONG [US], et al) [A] 11 * column 4, lines 59-63 ** abstract *; | [DA]US2002106093 (AZIMA FARAD [GB], et al) [DA] 11 * paragraphs [0008] , [0017] - [0023] - [0040] - [0043]; figure 9 *; | [A]GB2393601 (1 LTD [GB]) [A] 1,10,11,13 * the whole document *; | [A]US2004122543 (LEE BYEONG-CHANG [KR], et al) [A] 1,10,13 * paragraphs [0010] - [0013]; figure 2 *; | [A]US2005008171 (HOSOI SHINTARO [JP], et al) [A] 1,10,13 * paragraphs [0044] - [0052]; figure 3 *; | [AD] - DIAMOND A M ET AL, "Digital sound reconstruction using arrays of cmos-mems microspeakers", TRANSDUCERS, SOLID-STATE SENSORS, ACTUATORS AND MICROSYSTEMS, 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON, 2003, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, (20030609), vol. 1, ISBN 0-7803-7731-1, pages 238 - 241, XP010646513 [AD] 1,10,13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SENSOR.2003.1215297 | par le demandeur | GB2393601 |