EP2015324 - CONDENSATEUR A FILM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.11.2020 [2020/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Soshin Electric Co., Ltd. 800-38, Nagatoro Saku-shi Nagano 385-0021 / JP | [2019/48] |
Précédent [2009/03] | Pour tous les Etats désignés Soshin Electric Co. Ltd. 800-38, Nagatoro Saku-shi Nagano 385-0021 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KATO, Yoshikuni SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Miyazaki Plant, 2333-7, Hananoki Yamanokuchi-cho, Miyakonojo-shi Miyazaki 889-1802 / JP | 02 /
KOIZUMI, Katsuo SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Miyazaki Plant, 2333-7, Hananoki Yamanokuchi-cho, Miyakonojo-shi Miyazaki 889-1802 / JP | 03 /
MACHIDA, Kanji SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Asama Plant, 800-38 Nagatoro, Saku-shi Nagano 385-0021 / JP | [2019/48] |
Précédent [2009/03] | 01 /
KATO, Yoshikuni SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Miyazaki Plant, 2333-7, Hananoki Yamanokuchi-cho, Miyakonojo-shi Miyazaki Miyazaki 889-1802 / JP | ||
02 /
KOIZUMI, Katsuo SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Miyazaki Plant, 2333-7, Hananoki Yamanokuchi-cho, Miyakonojo-shi Miyazaki Miyazaki 889-1802 / JP | |||
03 /
MACHIDA, Kanji SOSHIN ELECTRIC CO., LTD. Asama Plant, 800-38 Nagatoro, Saku-shi Nagano 385-0021 / JP | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2019/48] |
Précédent [2009/03] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07742477.8 | 26.04.2007 | [2009/03] | WO2007JP59042 | Numéro de priorité, date | JP20060126421 | 28.04.2006 Format original publié: JP 2006126421 | [2009/03] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007125986 | Date: | 08.11.2007 | Langue: | JA | [2007/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2015324 | Date: | 14.01.2009 | Langue: | EN | [2009/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2015324 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | [2019/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.11.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2010 | Classification | IPC: | H01G4/32, H01G2/14, H01G4/005, H01G4/01, H01G4/015 | [2019/24] | CPC: |
H01G4/32 (EP,KR,US);
H01G2/14 (EP,US);
H01G4/005 (EP,US);
H01G4/01 (EP,US);
H01G4/18 (KR);
H01G2/16 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/30] | H01G4/32, H01G4/18, H01G4/015, H01G2/16 | ||
Précédent IPC [2009/03] | H01G4/32, H01G4/18 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2019/48] |
Précédent [2009/23] | DE, FR, GB | ||
Précédent [2009/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | FILMKONDENSATOR | [2009/03] | Anglais: | FILM CAPACITOR | [2009/03] | Français: | CONDENSATEUR A FILM | [2009/03] | Entrée dans la phase régionale | 16.10.2008 | Traduction produite | 16.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 16.10.2008 | Taxe de recherche payée | 16.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.10.2008 | Requête en examen déposée [2009/03] | 29.11.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 20.01.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 21.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.06.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.02.2011 | Opposition(s) | 28.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]EP1868216 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [E] 1-3,5,7 * paragraph [0014] - paragraph [0024]; figures 3A-3D *; | [E]EP1868217 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [E] 1,2,5,7 * paragraph [0027] - paragraph [0033]; figures 1,2B,3 *; | [A]WO0111637 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) [A] 1-7 * figures 5-8, 13 *; | [A]EP0438344 (EUROP COMPOSANTS ELECTRON [FR]) [A] 1-7 * figures 2-4 * | Recherche internationale | [A]JPH0132759C ; | [A]JPH06302468 (HITACHI AIC INC); | [A]JP2002324719 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JPH09283366 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JPS5740915 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [A]JPS4111377B | Examen | US6040038 | US4504884 | par le demandeur | JP3710873B | JPH09199371 | JP2002504747 | JP2004134561 |