EP2023129 - DISPOSITIF D'EXAMEN DE SURFACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.04.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.2014 | Demande réputée retirée | publié le 14.05.2014 [2014/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kirin Techno-System Company, Limited 17-1, Namamugi 1-chome Tsurumi-ku Yokohama-shi Kanagawa 230-0052 / JP | [2009/07] | Inventeur(s) | 01 /
FUKAMI, Yukiko c/o KIRIN TECHNO-SYSTEM COMPANY, LIMITED 17-1, Namamugi 1-chome, Tsurumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 230-0052 / JP | [2009/07] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/07] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07743476.9 | 16.05.2007 | [2009/07] | WO2007JP60041 | Numéro de priorité, date | JP20060143181 | 23.05.2006 Format original publié: JP 2006143181 | JP20060258263 | 25.09.2006 Format original publié: JP 2006258263 | [2009/07] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007135915 | Date: | 29.11.2007 | Langue: | JA | [2007/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2023129 | Date: | 11.02.2009 | Langue: | EN | [2009/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.11.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.2012 | Classification | IPC: | G01N21/954 | [2009/07] | CPC: |
G01N21/954 (EP,KR,US);
G06T7/0004 (EP,KR,US);
G06T7/60 (EP,KR,US);
G01N2021/8854 (EP,KR,US);
G06T2207/30164 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR [2009/25] |
Précédent [2009/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OBERFLÄCHENUNTERSUCHUNGSVORRICHTUNG | [2009/07] | Anglais: | SURFACE EXAMINING DEVICE | [2009/07] | Français: | DISPOSITIF D'EXAMEN DE SURFACE | [2009/07] | Entrée dans la phase régionale | 28.11.2008 | Traduction produite | 28.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 28.11.2008 | Taxe de recherche payée | 28.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/07] | 24.12.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 29.01.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 02.08.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.12.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/20] | 09.01.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2013 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2003223631 (INE EIICHI [JP]) [A] 1-5 * abstract * * paragraph [0016] - paragraph [0017] * * paragraph [0065] - paragraph [0066] * * paragraph [0127] - paragraph [0132] *; | [A]US2004032979 (HONDA TOSHIFUMI [JP], et al) [A] 1-5 * abstract ** paragraph [0036] - paragraph [0043] * | Recherche internationale | [A]JPS50158387 ; | [A]JPH08101130 (FUJI XEROX CO LTD); | [Y]JPH11211674 (KAWASAKI STEEL CO); | [Y]JPH11281582 (TB OPTICAL KK); | [A]JPH11326226 (MEGA FLOAT GIJUTSU KENKYU KUMI) | par le demandeur | JP11281582B |