EP1996342 - DISPOSITIF PHOTOVOLTAÏQUE DISPOSANT DE COUCHES NANOSTRUCTUREES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.07.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2012 | Demande réputée retirée | publié le 08.08.2012 [2012/32] | 06.07.2012 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 08.08.2012 [2012/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Solexant Corporation 2385 Bering Drive San Jose CA 95131 / US | [2008/49] | Inventeur(s) | 01 /
REDDY, Damoder 16457 West Mozart Avenue Los Gatos, CA 95032 / US | [2008/49] | Mandataire(s) | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Bavariaring 17 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/49] | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Pettenkoferstrasse 37 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07751007.1 | 12.02.2007 | [2008/49] | WO2007US04213 | Numéro de priorité, date | US20060772548P | 13.02.2006 Format original publié: US 772548 P | US20060796820P | 02.05.2006 Format original publié: US 796820 P | [2008/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007095386 | Date: | 23.08.2007 | Langue: | EN | [2007/34] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1996342 | Date: | 03.12.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 24.04.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2010 | Classification | IPC: | B05D5/12, H01L27/30, H01L51/42 | [2010/52] | CPC: |
H01L31/0296 (EP,US);
H01L31/04 (KR);
H10K30/57 (EP,KR,US);
H01L31/0304 (EP,US);
H01L31/0322 (EP,US);
H01L31/0324 (EP,US);
H01L31/0352 (EP,US);
H01L31/0392 (EP,US);
H01L31/03923 (EP,US);
H01L31/03925 (EP,US);
H01L31/068 (EP,US);
H01L31/0687 (EP,US);
H01L31/072 (EP,US);
H01L31/0725 (EP,US);
H01L31/075 (EP,US);
H01L31/076 (EP,US);
H01L31/1804 (EP,US);
H01L31/1824 (EP,US);
H01L31/1836 (EP,US);
H01L31/1852 (EP,US);
H01L31/202 (EP,US);
H10K30/00 (US);
H10K30/10 (EP,KR,US);
H10K30/35 (EP,KR);
B82Y40/00 (KR);
H10K30/211 (EP,KR);
H10K30/40 (EP,KR);
H10K30/50 (EP,KR);
Y02E10/541 (EP,US);
Y02E10/544 (EP,US);
Y02E10/545 (EP,US);
Y02E10/547 (EP,US);
Y02E10/548 (EP,US);
|
Précédent IPC [2008/49] | B05D5/12 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/49] | Titre | Allemand: | PHOTOVOLTAIKVORRICHTUNG MIT NANOSTRUKTURIERTEN SCHICHTEN | [2008/49] | Anglais: | PHOTOVOLTAIC DEVICE WITH NANOSTRUCTURED LAYERS | [2008/49] | Français: | DISPOSITIF PHOTOVOLTAÏQUE DISPOSANT DE COUCHES NANOSTRUCTUREES | [2008/49] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2008 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2008 | Taxe de recherche payée | 15.09.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.09.2008 | Requête en examen déposée [2008/49] | 20.11.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.09.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.02.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/32] | 20.03.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/32] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.09.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO2004023527 (NANOSYS INC [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0090] , [0115] * * paragraphs [0120] - [0139] * * paragraphs [0160] - [0166] ** figure 12; claims 4,5,11,32-35,46-55,60,89,93 *; | [XI]WO2005083811 (EVERGREEN SOLAR INC [US], et al) [X] 1-3,5-10 * paragraphs [0027] - [0032]; figures 7,8 * * paragraphs [0036] , [0039] * * paragraphs [0041] - [0048] * [I] 4,11-15 | Recherche internationale | [Y]US2004067324 (LAZAREV PAVEL I [US], et al); | [Y]US2004219348 (JACQUIOD CATHERINE [FR], et al); | [X]US2005126628 (SCHER ERIK C [US], et al); | [Y]US2005253502 (GOKTURK HALIT S [US]) |