Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
06.07.2012 | Demande réputée retirée | publié le 08.08.2012 [2012/32] |
06.07.2012 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 08.08.2012 [2012/32] |
30.03.2012 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
16.03.2012 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
23.09.2011 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
23.09.2011 | Premier rapport d'examen | |
18.02.2011 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
26.11.2010 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 29.12.2010 [2010/52] |
26.11.2010 | Changement - classification | publié le 29.12.2010 [2010/52] |
20.02.2010 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
06.03.2009 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
27.11.2008 | Modification par le demandeur | |
12.11.2008 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 03.12.2008 [2008/49] |
12.11.2008 | Requête en examen présentée | publié le 03.12.2008 [2008/49] |
18.10.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
02.10.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.09.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
30.04.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
20.09.2007 | Données PCT avant la publication européenne | |
25.08.2007 | Données PCT avant la publication européenne | |
21.08.2007 | Données PCT avant la publication européenne |