EP2005462 - ÉLECTRODE POUR LAMPE ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN MERCURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.06.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2011 | Demande réputée retirée | publié le 27.07.2011 [2011/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E.G.L. Company Inc. 100 Industrial Road Berkeley Heights, NJ 07922 / US | [N/P] |
Précédent [2008/52] | Pour tous les Etats désignés E.G.L. Company, Inc. 100 Industrial Road Berkeley Heights NJ 07922 / US | Inventeur(s) | 01 /
KIERMAIER, Ludwig, P 81 Livingston Avenue Edison, NJ 08820 / US | [2008/52] | Mandataire(s) | Curell Aguilà, Marcelino, et al CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia 65 bis 08008 Barcelona / ES | [N/P] |
Précédent [2010/15] | Curell Aguilà, Marcelino, et al CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia 65 bis 08008 Barcelona / ES | ||
Précédent [2008/52] | Knoblauch, Andreas Schlosserstrasse 23 60322 Frankfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07758121.3 | 08.03.2007 | [2008/52] | WO2007US63539 | Numéro de priorité, date | US20060376576 | 16.03.2006 Format original publié: US 376576 | US20060522547 | 14.09.2006 Format original publié: US 522547 | [2008/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007109427 | Date: | 27.09.2007 | Langue: | EN | [2007/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2005462 | Date: | 24.12.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.09.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.03.2008 | Classification | IPC: | H01J7/20, H01J9/24, H01J9/395 | [2010/41] | CPC: |
H01J9/395 (EP,US);
H01J61/09 (EP,US);
H01J61/72 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/52] | H01J61/28 | Etats contractants désignés | GB, HU, IT, LT [2009/16] |
Précédent [2008/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LAMPENELEKTRODE UND VERFAHREN ZUR QUECKSILBERFREISETZUNG | [2010/41] | Anglais: | LAMP ELECTRODE AND METHOD FOR DELIVERING MERCURY | [2008/52] | Français: | ÉLECTRODE POUR LAMPE ET PROCÉDÉ D'ALIMENTATION EN MERCURE | [2008/52] |
Précédent [2008/52] | LAMPENELEKTRODE UND VERFAHREN ZUR QUECKSILBERAUSGABE | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2008 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.10.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.09.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.09.2008 | Requête en examen déposée [2008/52] | 17.10.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 25.11.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IE, IS, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/30] | 11.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/30] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.02.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE10020184 (NEON PRODUCTS LICHTTECHNIK GMB [DE]) [X] 1-9,11,23,24,27-31 * column 2, line 43 - line 51;; column 5, line 26 - line 32; figures 2-5; claims 7-13 *; | [X]US2288253 (REUTER EDMUND A) [X] 1-9,23,24,27,28 * column 1, line 1 - line 28;; column 2, line 52 - line 53; figures 1,2 *; | [X]US2003020406 (KIERMAIER LUDWIG P [US]) [X] 12-15,19,22 * paragraphs [0048] - [0051]; figures 5,6,12 *; | [A]GB966608 (GEN ELECTRIC CO LTD) [A] 12 * page 4, line 67 - line 72; figure 4 *; | [A]EP0715338 (MASONLITE LTD [GB]); | [A]GB2295721 (MASONLITE LTD [GB]) | par le demandeur | DE10020184 | EP20070758121 |