Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2010167320 | Dossier mondial | 01.07.2010 | A1 | Numéro de priorité | Date | US53683009 | 06.08.2009 | US66910507 | 30.01.2007 | US76324706 | 30.01.2006 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2008038761 | Dossier mondial | 14.02.2008 | A1 | Numéro de priorité | Date | US66910507 | 30.01.2007 | US76324706 | 30.01.2006 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1987361 | Dossier mondial | 04.03.2009 | A4 | EP1987361 | 05.11.2008 | A2 | Numéro de priorité | Date | WO2007US61321 | 30.01.2007 | US76324706 | 30.01.2006 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2007090126 | Dossier mondial | 06.12.2007 | A3 | WO2007090126 | 25.10.2007 | A9 | WO2007090126 | 09.08.2007 | A2 | Numéro de priorité | Date | US76324706 | 30.01.2006 |