EP1987361 - COMPOSITIONS ET PROCÉDÉ POUR DÉTECTER ET QUANTIFIER DES SUBSTANCES TOXIQUES DANS DES ÉTATS PATHOLOGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.02.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.02.2015 | Demande réputée retirée | publié le 18.03.2015 [2015/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Life Technologies Corporation 5823 Newton Drive Carlsbad, CA 92008 / US | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Pour tous les Etats désignés Life Technologies Corporation 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA 92008 / US | ||
Précédent [2008/45] | Pour tous les Etats désignés INVITROGEN CORPORATION 1600 Faraday Avenue Carlsbad, CA 92008 / US | Inventeur(s) | 01 /
BEERNICK, Hans T. 5977 Palomar Circle CamariLLo, California 93012 / US | 02 /
BRODEY, Mary M. 9554 Coosa Street Ventura, California 93004 / US | [2008/45] | Mandataire(s) | Shah, Punita, et al HGF Limited 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [N/P] |
Précédent [2014/07] | Shah, Punita, et al Harrison Goddard Foote LLP 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Précédent [2012/08] | Harrison Goddard Foote 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Précédent [2008/45] | Harrison Goddard Foote Orlando House 11c Compstall Road Marple Bridge Stockport SK6 5HH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07762855.0 | 30.01.2007 | [2008/45] | WO2007US61321 | Numéro de priorité, date | US20060763247P | 30.01.2006 Format original publié: US 763247 P | [2008/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007090126 | Date: | 09.08.2007 | Langue: | EN | [2007/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1987361 | Date: | 05.11.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 06.12.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.2009 | Classification | IPC: | G01N33/68 | [2008/45] | CPC: |
G01N33/564 (EP,US);
G01N2333/4716 (EP,US);
G01N2800/122 (EP,US);
G01N2800/2821 (EP,US);
G01N2800/2828 (EP,US);
G01N2800/2835 (EP,US);
G01N2800/32 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/45] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG UND QUANTIFIZIERUNG TOXISCHER SUBSTANZEN IN KRANKHEITSSTADIEN | [2008/45] | Anglais: | COMPOSITIONS AND METHODS FOR DETECTING AND QUANTIFYING TOXIC SUBSTANCES IN DISEASE STATES | [2008/45] | Français: | COMPOSITIONS ET PROCÉDÉ POUR DÉTECTER ET QUANTIFIER DES SUBSTANCES TOXIQUES DANS DES ÉTATS PATHOLOGIQUES | [2008/45] | Entrée dans la phase régionale | 28.08.2008 | Taxe nationale de base payée | 28.08.2008 | Taxe de recherche payée | 28.08.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.08.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.08.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.08.2008 | Requête en examen déposée [2008/45] | 12.05.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.10.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/12] | 12.11.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/12] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.05.2009 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 03.03.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 03.03.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO03000719 (UNIV RAMOT [IL], et al) [Y] 33-42 * page 13 - page 15; claims 1-22 *; | [Y] - BAINBRIDGE J ET AL, "Multiple antigenic peptides facilitate generation of anti-prion antibodies", CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY, WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD, GB, (20040801), vol. 137, no. 2, ISSN 0009-9104, pages 298 - 304, XP009110393 [Y] 33-42 * page 298 * | Recherche internationale | [A]WO2004092724 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al); | [A] - SAITO H. ET AL., "Isolation of peptides useful for differential diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis", GUT, (200304), vol. 52, pages 535 - 540, XP009088009 DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.52.4.535 | [A] - SARAVANAN P, "Use of multiple antigenic peptides related to antigenic determinants of infectious bursal disease virus (IBDV) for detection of anti-IBDV-specific antibody in ELISA-quantitative comparison with native antigen for their use in serodiagnosis", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, vol. 293, (2004), pages 61 - 70, URL: http://www.sciencedirect.com/sciece?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2Y-4D1V35F-1&_user=9815016_coverDate=10%2F01%2F2004&-rdoc=1&_fmt=_orig=search&-sort=d&view=c&_acct=C000048939&_version=1&-urlVersion=0&_userid=981501&md5=cda50e1c14b866846235aa41cbb985e5, XP008131768 | [A] - ANGELETTI R.H., "Design of Useful Peptide Antigens", JOURNAL OF BIOMOLECULAR TECHNIQUES, vol. 10, no. 1, (19990301), pages 2 - 10, URL: http://jbt.abrf.org/cgi/reprint/10/1/2, XP009110382 |