10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
22.04.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.05.2016 [2016/21] |
08.01.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.02.2016 [2016/06] |
09.10.2015 |
Révocation du brevet |
publié le 11.11.2015 [2015/46] |
16.09.2015 |
Nouvelle entrée: résultat (+date) de la procédure de recours |
|
22.07.2015 |
Changement: numéro du recours |
|
17.07.2015 |
Nouvelle entrée: numéro du recours |
|
17.07.2015 |
Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours |
|
12.05.2015 |
Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
12.05.2015 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative à la révocation du brevet |
|
21.01.2015 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
18.07.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
30.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
22.11.2013 |
Nouvelle entrée: réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
|
03.09.2013 |
Changement: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
26.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2013 [2013/35] |
19.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.08.2013 [2013/34] |
12.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2013 [2013/33] |
10.05.2013 |
Nouvelle entrée: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
12.04.2013 |
Opposition formée |
publié le 15.05.2013 [2013/20] |
08.03.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.04.2013 [2013/15] |
22.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.03.2013 [2013/13] |
15.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
08.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2013 [2013/11] |
01.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2013 [2013/10] |
25.01.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2013 [2013/09] |
18.01.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2013 [2013/08] |
16.11.2012 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2012 [2012/51] |
01.06.2012 |
Délivrance (prévue) |
publié le 04.07.2012 [2012/27] |
29.05.2012 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
29.05.2012 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
16.03.2012 |
Changement - mandataire |
publié le 18.04.2012 [2012/16] |
25.02.2012 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
04.02.2012 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
25.10.2011 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
25.07.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.03.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
19.11.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
12.11.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
17.09.2010 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 20.10.2010 [2010/42] |
03.08.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.05.2010 |
Changement - inventeur |
publié le 30.06.2010 [2010/26] |
22.04.2010 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe |
|
22.04.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.03.2010 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
05.03.2010 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 07.04.2010 [2010/14] |
05.03.2010 |
Requête en examen présentée |
publié le 07.04.2010 [2010/14] |
04.02.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.02.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.01.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|