EP2170213 - IMPLANT DENTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 09.10.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dentalpoint AG Hohlstrasse 614 8048 Zürich / CH | [2012/27] |
Précédent [2010/14] | Pour tous les Etats désignés Dentalpoint Ag Hohlstrasse 614 8048 Zürich / CH | Inventeur(s) | 01 /
KÖNIG, Arno Susenbergstr. 86 8044 Zürich / CH | [2010/26] |
Précédent [2010/14] | 01 /
KÖNIG, Arno Florastrasse 14 CH-8800 Thalwil / CH | Mandataire(s) | Rentsch Partner AG Kirchenweg 8 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2012/16] | Rentsch Partner AG Assoc. No. 254 Fraumünsterstrasse 9 Postfach 9 P.O. Box 2441 8022 Zürich / CH | ||
Précédent [2010/14] | Rentsch & Partner Rechtsanwälte und Patentanwälte Fraumünsterstrasse 9 Postfach 2441 8022 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 07763946.6 | 16.07.2007 | [2010/14] | WO2007CH00343 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009009911 | Date: | 22.01.2009 | Langue: | DE | [2009/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2170213 | Date: | 07.04.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2170213 | Date: | 04.07.2012 | Langue: | DE | [2012/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.01.2009 | Classification | IPC: | A61C8/00 | [2010/14] | CPC: |
A61C8/005 (EP,US);
A61C8/006 (EP,US);
A61C8/0018 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/14] | Titre | Allemand: | ZAHNIMPLANTAT | [2010/14] | Anglais: | DENTAL IMPLANT | [2010/14] | Français: | IMPLANT DENTAIRE | [2010/14] | Entrée dans la phase régionale | 22.01.2010 | Taxe nationale de base payée | 22.01.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.01.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/14] | 17.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 19.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.11.2010 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
04.04.2013
ADMISSIBLE Nobel Biocare AB Västra Hamngatan 1 402 26 Göteborg / SE Mandataire de l'opposant Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/20] | |||
Opposant(s) | 01
04.04.2013
ADMISSIBLE Nobel Biocare AB Västra Hamngatan 1 402 26 Göteborg / SE Mandataire de l'opposant HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | 10.05.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 19.11.2013 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 23.04.2015 | Date des procédures orales | 13.05.2015 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 13.05.2015 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 11.09.2015 | Effet juridique de la révocation du brevet [2015/46] | Recours après opposition | 16.07.2015 | Recours reçu No. T1451/15 | 11.09.2015 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 16.02.2010 | 03   M06   Taxe payée le   14.04.2010 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.07.2007 | CH | 04.07.2012 | CY | 04.07.2012 | CZ | 04.07.2012 | DK | 04.07.2012 | EE | 04.07.2012 | FI | 04.07.2012 | LI | 04.07.2012 | LT | 04.07.2012 | LV | 04.07.2012 | MT | 04.07.2012 | NL | 04.07.2012 | PL | 04.07.2012 | RO | 04.07.2012 | SE | 04.07.2012 | SI | 04.07.2012 | SK | 04.07.2012 | IE | 16.07.2012 | LU | 16.07.2012 | BE | 31.07.2012 | MC | 31.07.2012 | BG | 04.10.2012 | GR | 05.10.2012 | IS | 04.11.2012 | PT | 05.11.2012 | IT | 16.07.2015 | ES | 17.07.2015 | [2020/33] |
Précédent [2016/21] | HU | 16.07.2007 | |
CH | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
LU | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
IT | 16.07.2015 | ||
Précédent [2016/06] | HU | 16.07.2007 | |
CH | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
LU | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2014/34] | HU | 16.07.2007 | |
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
LU | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2014/27] | CY | 04.07.2012 | |
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
LU | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 04.07.2012 | |
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 04.07.2012 | |
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
IE | 16.07.2012 | ||
BE | 31.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/15] | CY | 04.07.2012 | |
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/13] | CY | 04.07.2012 | |
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/12] | CY | 04.07.2012 | |
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 04.07.2012 | |
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 04.07.2012 | |
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/09] | FI | 04.07.2012 | |
LT | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | LT | 04.07.2012 | |
SI | 04.07.2012 | ||
Précédent [2012/51] | SI | 04.07.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE102005032938 (BRASSELER GMBH & CO KG GEB [DE]) [X] 1-11 * paragraphs [0008] , [0023] - [0026]; figures 3,4 *; | [X]DE19633570 (IMZ FERTIGUNG VERTRIEB [DE]) [X] 1-3,6 * column 4, lines 34-46; figures 1,2 *; | [X]US2002031748 (CRUDO VINCENZO [IT]) [X] 1-6,11 * figures 1-4 *; | [X]EP1792580 (ZITERION GMBH [DE]) [X] 1-9,11 * paragraphs [0034] , [0078] , [0082] , [0083]; figures 2,4 *; | [X]DE19534979 (IMZ FERTIGUNG VERTRIEB [DE]) [X] 1-5,11 * column 3, line 43 - column 4, line 5; figures 1-5 * | par le demandeur | DE102005032938 |