EP2026940 - UTILISATION D'UN MATÉRIAU RÉSISTANT AUX ATTAQUES DES INSECTES XYLOPHAGES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 09.09.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2011 | Retrait de la demande | publié le 12.10.2011 [2011/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lapeyre 18, Avenue d'Alsace 92400 Courbevoie / FR | [2009/09] | Inventeur(s) | 01 /
EL KASMI, Silham 3 bis rue des Moissons F-51460 L'epine / FR | 02 /
VACA-GARCIA, Carlos 134, Avenue Jean Rieux Bâtiment A 31500 Toulouse / FR | 03 /
PEYDECASTAING, Jérôme 67, Rue André Vasseur 31200 Toulouse / FR | [2009/09] | Mandataire(s) | Colombier, Christian Saint-Gobain Recherche 39, quai Lucien Lefranc 93300 Aubervilliers / FR | [N/P] |
Précédent [2009/09] | Colombier, Christian Département Propriété Industrielle SAINT-GOBAIN RECHERCHE 39 Quai Lucien Lefranc 93300 Aubervilliers / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07766121.3 | 30.05.2007 | [2009/09] | WO2007FR51354 | Numéro de priorité, date | FR20060052016 | 05.06.2006 Format original publié: FR 0652016 | [2009/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007141444 | Date: | 13.12.2007 | Langue: | FR | [2007/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2026940 | Date: | 25.02.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2007 | Classification | IPC: | B27K3/34 | [2009/09] | CPC: |
B27K3/346 (EP,US);
B27K3/36 (EP,US);
B27K3/0285 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/09] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERWENDUNG EINES GEGEN HOLZZERSTÖRENDE INSEKTEN RESISTENTEN MATERIALS | [2009/09] | Anglais: | USE OF A MATERIAL RESISTANT TO ATTACKS BY WOOD-DESTROYING INSECTS | [2009/09] | Français: | UTILISATION D'UN MATÉRIAU RÉSISTANT AUX ATTAQUES DES INSECTES XYLOPHAGES | [2009/09] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/09] | 11.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.09.2011 | Demande retirée par le demandeur [2011/41] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.12.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]FR2838369 (LAPEYRE [FR]) [Y] 1,2 * the whole document *; | [Y]WO03049913 (ORGANISATION NATIONALE INTERPR [FR], et al) [Y] 1,2 * page 4, line 1 - page 5, line 8; example - *; | [A]JPH04259506 | [Y] - DAWSON ET AL, "Reactivity of radiata pine sapwood towards carboxylic acid anhydrides", CHEMABS, (1999), XP002153747 [Y] 1,2 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1992, no. 44, Database accession no. 1992-360025, XP002416832 & JPH04259506 A 19920916 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [A] 1,2 * abstract * |