EP2175820 - POCHE ABSORBANT L'URINE POUR INCONTINENCE MASCULINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.07.2012 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2012 | Demande réputée retirée | publié le 08.08.2012 [2012/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCA Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2010/16] | Pour tous les Etats désignés Sca Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE | Inventeur(s) | 01 /
BÄCK, Lucas sbacken 2 S-427 36 Billdal / SE | [2010/16] | Mandataire(s) | Börlin, Maria, et al Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2012/19] | Börlin, Maria, et al Albihns.Zacco Valhallavägen 117 Box 5581 114 85 Stockholm / SE | ||
Précédent [2010/16] | Hyltner, Jan-Olof, et al ALBIHNS AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07769061.8 | 09.07.2007 | [2010/16] | WO2007SE50515 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009008790 | Date: | 15.01.2009 | Langue: | EN | [2009/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2175820 | Date: | 21.04.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 15.01.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.2010 | Classification | IPC: | A61F13/471, A61F13/15, A61F13/494 | [2010/16] | CPC: |
A61F13/471 (EP,US);
A61F13/15804 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/16] | Titre | Allemand: | URIN AUFSAUGENDER BEUTEL FÜR MÄNNLICHE INKONTINENZ | [2010/16] | Anglais: | URINE ABSORBENT POUCH FOR MALE INCONTINENCE | [2010/16] | Français: | POCHE ABSORBANT L'URINE POUR INCONTINENCE MASCULINE | [2010/16] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2010 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2010 | Taxe de recherche payée | 04.01.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.04.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/16] | 12.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/32] | 08.03.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2011 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0861643 (UNI CHARM CORP [JP]) [Y] 1-9 * column 2, line 23 - column 4, line 34; figure -; claim - *; | [Y]WO9909924 (TANG GORDON [US]) [Y] 1-9 * page 43, line 27 - page 47, line 8 * * page 50, line 23 - page 52, line 17; figure -; claim - * | Recherche internationale | [X]WO9909924 (TANG GORDON [US]); | [A]US6569135 (MULA ANTHONY [US]); | [A]EP0997126 (UNI CHARM CORP [JP]); | [A]EP0903131 (UNI CHARM CORP [JP]); | [A]EP0861643 (UNI CHARM CORP [JP]); | [A]US2007142794 (BESTER KENNETH W JR [US], et al) |