EP2018364 - URÉES DE FLUOROÉTHYLE THÉRAPEUTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.06.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92612 / US | [N/P] |
Précédent [2009/05] | Pour tous les Etats désignés ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive Irvine CA 92612 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHOW, Ken 20 Tidal Surf Newport Coast, CA 92657 / US | 02 /
FANG, Wenkui, K. 73 Peppermint Tree Irvine, CA 92618 / US | 03 /
CORPUZ, Evelyn, G. 1 Pollena Irvine, CA 92602 / US | 04 /
GIL, Daniel, W. 2541 Point Del Mar Corona Del Mar, CA 92625 / US | 05 /
GARST, Michael, E. 2627 Raqueta Newport Beach, CA 92660 / US | [2009/05] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/34] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2009/05] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07783755.7 | 15.05.2007 | [2009/05] | WO2007US68929 | Numéro de priorité, date | US20060747444P | 17.05.2006 Format original publié: US 747444 P | [2009/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007137029 | Date: | 29.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2018364 | Date: | 28.01.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2018364 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | EN | [2013/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2007 | Classification | IPC: | C07C275/24, C07D213/40, C07D307/52, C07D333/20, A61K31/17, A61K31/341, A61K31/381, A61K31/4402, A61K31/4406, A61K31/4409, A61P25/04 | [2009/05] | CPC: |
C07C275/24 (EP,US);
A61P1/12 (EP);
A61P21/02 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D213/40 (EP,US);
C07D307/52 (EP,US);
C07D333/20 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/05] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | THERAPEUTISCHE FLUORETHYL-HARNSTOFFE | [2009/05] | Anglais: | THERAPEUTIC FLUOROETHYL UREAS | [2009/05] | Français: | URÉES DE FLUOROÉTHYLE THÉRAPEUTIQUES | [2009/05] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 14.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.11.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/05] | 04.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.11.2009 | Opposition(s) | 22.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2007 | AT | 21.08.2013 | BE | 21.08.2013 | BG | 21.08.2013 | CY | 21.08.2013 | CZ | 21.08.2013 | DK | 21.08.2013 | EE | 21.08.2013 | ES | 21.08.2013 | FI | 21.08.2013 | IT | 21.08.2013 | LT | 21.08.2013 | LV | 21.08.2013 | MC | 21.08.2013 | MT | 21.08.2013 | NL | 21.08.2013 | PL | 21.08.2013 | RO | 21.08.2013 | SE | 21.08.2013 | SI | 21.08.2013 | SK | 21.08.2013 | TR | 21.08.2013 | GR | 22.11.2013 | IS | 21.12.2013 | PT | 23.12.2013 | IE | 15.05.2014 | LU | 15.05.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 15.05.2007 | |
AT | 21.08.2013 | ||
BE | 21.08.2013 | ||
BG | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
MT | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
IE | 15.05.2014 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
BG | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
MT | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
IE | 15.05.2014 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2016/16] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
MT | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
IE | 15.05.2014 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2015/21] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
IE | 15.05.2014 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2015/09] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2015/04] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
LU | 15.05.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 24.07.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
BE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 24.07.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 24.07.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 24.07.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 21.08.2013 | |
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 21.08.2013 | |
PT | 23.12.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0068590 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1,13-27 * abstract *; | [A]WO0178702 (ALLERGAN SALES INC [US]) [A] 1,13-27 * abstract * * claim 1 *; | [A] - BOYD R E, "ALPHA2-ADRENERGIC AGONISTS AS ANALGESIC AGENTS", EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, ASHLEY PUBLICATIONS, GB, (2000), vol. 10, no. 11, ISSN 1354-3776, pages 1741 - 1748, XP001008886 [A] 1,13-27 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543776.10.11.1741 |