EP2067013 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION D'ÉCHANTILLONS MICROSCOPIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.01.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2019 | Demande réputée retirée | publié le 06.02.2019 [2019/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Firma Dr. Roland Kilper Wildenbruchstrasse 15 07745 Jena / DE | [2009/24] | Inventeur(s) | 01 /
KILPER, Roland Ziegenhainer Strasse 43 07749 Jena / DE | [2009/24] | Mandataire(s) | Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner mbB Sellierstrasse 1 07745 Jena / DE | [N/P] |
Précédent [2009/24] | Geyer, Fehners & Partner Patentanwälte Sellierstrasse 1 07745 Jena / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07785890.0 | 04.07.2007 | [2009/24] | WO2007EP05899 | Numéro de priorité, date | DE20061045620 | 25.09.2006 Format original publié: DE102006045620 | [2009/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008037305 | Date: | 03.04.2008 | Langue: | DE | [2008/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2067013 | Date: | 10.06.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.04.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.04.2008 | Classification | IPC: | G01N1/28, G02B21/32 | [2009/24] | CPC: |
G01N1/28 (EP,US);
G02B21/32 (EP,US);
G01N2001/2833 (EP,US);
Y10T436/2575 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/24] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR AUFNAHME, TRANSPORT UND ABLAGE MIKROSKOPISCHER PROBEN | [2009/24] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR PICKING UP, TRANSPORTING AND DEPOSITING MICROSCOPIC SAMPLES | [2009/24] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION D'ÉCHANTILLONS MICROSCOPIQUES | [2009/24] | Entrée dans la phase régionale | 26.01.2009 | Taxe nationale de base payée | 26.01.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.01.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.01.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/24] | 17.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/06] | 19.09.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.02.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DX]EP0539888 (SHIMADZU CORP [JP]) [DX] 1-27 * figures 1,6 * * column 7, line 42 - column 8, line 19 *; | [X]WO2005123227 (OMNIPROBE INC [US], et al) [X] 1-27 * figure 2A * * page 8, line 19 - line 23 *; | [DX]WO9713838 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al) [DX] 1-27 * figures 2a-2c * * page 11, line 3 - page 12, line 29 *; | [A]WO03107066 (ZYVEX CORP [US]) [A] 1-27 * figure 4B * * paragraph [0065] - paragraph [0066] *; | [PA]WO2007054161 (ROLAND KILPER DR [DE], et al) [PA] 1-27 * the whole document * | Examen | WO2006131260 |