17.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2015 [2015/34] |
03.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.08.2015 [2015/32] |
19.06.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.07.2015 [2015/30] |
14.11.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.12.2014 [2014/51] |
11.07.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.08.2014 [2014/33] |
09.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.06.2014 [2014/24] |
02.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2014 [2014/23] |
18.04.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.05.2014 [2014/21] |
18.04.2014 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 21.05.2014 [2014/21] |
11.04.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.05.2014 [2014/20] |
14.03.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.04.2014 [2014/16] |
28.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.04.2014 [2014/14] |
07.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.03.2014 [2014/11] |
31.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.03.2014 [2014/10] |
17.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2014 [2014/08] |
06.12.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.01.2014 [2014/02] |
08.11.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.12.2013 [2013/50] |
01.11.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.12.2013 [2013/49] |
25.10.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2013 [2013/48] |
18.10.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.11.2013 [2013/47] |
10.05.2013 |
Délivrance (prévue) |
publié le 12.06.2013 [2013/24] |
30.04.2013 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
30.04.2013 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
04.03.2013 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
17.07.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.07.2012 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 08.08.2012 [2012/32] |
12.06.2012 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
21.02.2012 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
18.07.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.07.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.11.2009 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
15.09.2009 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
18.07.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.05.2009 |
Premier rapport d'examen |
|
15.05.2009 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
27.03.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 29.04.2009 [2009/18] |
27.03.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 29.04.2009 [2009/18] |
14.01.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.04.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.02.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.09.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|