EP2049428 - ESCALIER MÉCANIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ketten-Wulf Betriebs-GmbH Zum Hohenstein 15 59889 Eslohe-Kückelheim / DE | [2013/02] |
Précédent [2009/17] | Pour tous les Etats désignés Ketten Wulf Betriebs-GmbH Zum Hohenstein 15 59889 Eslohe-Kückelheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
GROBBEL, Burkhard Hochstrasse 28 57392 Schmallenberg / DE | [2009/17] | Mandataire(s) | Brune, Axel, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 1580 59705 Arnsberg / DE | [N/P] |
Précédent [2013/02] | Brune, Axel, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Postfach 1580 59705 Arnsberg / DE | ||
Précédent [2009/17] | Brune, Axel, et al Patentanwaltskanzlei Fritz Patent- und Rechtsanwälte Ostentor 9 59757 Arnsberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07786388.4 | 27.07.2007 | [2009/17] | WO2007EP06676 | Numéro de priorité, date | DE20061036353 | 02.08.2006 Format original publié: DE102006036353 | DE20071034628 | 23.07.2007 Format original publié: DE102007034628 | [2009/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008014938 | Date: | 07.02.2008 | Langue: | DE | [2008/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2049428 | Date: | 22.04.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.02.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2049428 | Date: | 09.01.2013 | Langue: | DE | [2013/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.02.2008 | Classification | IPC: | B66B23/02 | [2009/17] | CPC: |
B66B23/022 (EP,US);
B66B23/026 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/17] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FAHRTREPPE | [2009/17] | Anglais: | ESCALATOR | [2009/17] | Français: | ESCALIER MÉCANIQUE | [2009/17] | Entrée dans la phase régionale | 02.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 02.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/17] | 27.06.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 27.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12162122.1 / EP2471736 | EP12162123.9 / EP2471737 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.06.2011 | Opposition(s) | 10.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.07.2007 | CY | 09.01.2013 | DK | 09.01.2013 | EE | 09.01.2013 | LT | 09.01.2013 | LV | 09.01.2013 | MC | 09.01.2013 | MT | 09.01.2013 | RO | 09.01.2013 | SI | 09.01.2013 | BG | 09.04.2013 | GR | 10.04.2013 | IS | 09.05.2013 | PT | 09.05.2013 | IE | 27.07.2013 | LU | 27.07.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
MT | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
IE | 27.07.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
IE | 27.07.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MC | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 09.01.2013 | |
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/49] | DK | 09.01.2013 | |
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/48] | DK | 09.01.2013 | |
EE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/40] | LT | 09.01.2013 | |
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/38] | LT | 09.01.2013 | |
LV | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/37] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
Précédent [2013/26] | SI | 09.01.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4498890 (SUTHERLAND GEORGE H [US]) [X] 1,3-16 * abstract *; | [XA]GB2243430 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1,4-16 * abstract * [A] 2,3; | [XA]DE10218374 (KONE CORP [FI]) [X] 1,4-16 * abstract *[A] 2,3; | [XA]WO2005090221 (TOSHIBA ELEVATOR KK [JP], et al) [X] 1,3-16 * abstract * [A] 2 | par le demandeur | WO03036129 | EP1344740 | WO2005090221 | EP1728755 |