EP2051243 - DISPOSITIF DE DÉCODAGE DE DONNÉES AUDIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.06.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.06.2013 | Demande réputée retirée | publié le 24.07.2013 [2013/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/17] | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1 Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
ITO, Hironori c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | 02 /
OZAWA, Kazunori c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2009/17] | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/17] | Betten & Resch Patentanwälte Theatinerstrasse 8 (Fünf Höfe) 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07791154.3 | 23.07.2007 | [2009/17] | WO2007JP64421 | Numéro de priorité, date | JP20060204781 | 27.07.2006 Format original publié: JP 2006204781 | [2009/17] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008013135 | Date: | 31.01.2008 | Langue: | JA | [2008/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2051243 | Date: | 22.04.2009 | Langue: | EN | [2009/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 31.01.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.2010 | Classification | IPC: | G10L19/00 | [2010/51] | CPC: |
G10L19/005 (EP,KR,US);
G10L19/06 (KR);
G10L19/12 (KR)
|
Précédent IPC [2009/17] | G10L19/00, G10L19/14 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2009/35] |
Précédent [2009/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUDIODATEN-DEKODIERUNGSEINRICHTUNG | [2009/17] | Anglais: | AUDIO DATA DECODING DEVICE | [2009/17] | Français: | DISPOSITIF DE DÉCODAGE DE DONNÉES AUDIO | [2009/17] | Entrée dans la phase régionale | 08.01.2009 | Traduction produite | 27.02.2009 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2009 | Taxe de recherche payée | 27.02.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.01.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.01.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/17] | 28.02.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 07.04.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 13.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.02.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/30] | 11.03.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/30] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.12.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - EMRE GÜNDÜZHANGUNDUZHAN ET AL, "A Linear Prediction Based Packet Loss Concealment Algorithm for PCM Coded Speech", IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (20011101), vol. 9, no. 8, ISSN 1063-6676, XP011054140 [X] 1,6 * abstract * * page 780, column l, line 1 - page 781, column l, line 23 * | Recherche internationale | [A]JPH0223744 (OKI ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JPH088933 (NEC CORP); | [A]JPH09231783 (SHARP KK); | [A]JP2001177481 (SANYO ELECTRIC CO); | [A] - SERIZAWA M. ET AL., "Chien Packet o Mochiita Filter Memory Shufuku ni yoru CELP Fukugo Onshitsu Kaizen Hoho", SOCIETY TAIKAI KOEN RONBUNSHU, (20010829), vol. D-14-4, page 234, XP003020731 | [A] - MORINAGA T. ET AL., "Kotaiiki IP Mo ni Okeru Packet Shoshitsu ni Taisei no Aru Onsei Fugoka", PROCEEDINGS OF THE 2001 IEICE GENERAL CONFERENCE TSUSHIN 2, (20010307), vol. B-8-12, page 377, XP003020732 | par le demandeur | JPH11305797 | JP2002268697 | JP2005274917 |