21.06.2013 |
Demande réputée retirée |
publié le 24.07.2013 [2013/30] |
11.03.2013 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
28.09.2012 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
30.08.2012 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
04.08.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
12.04.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
10.12.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
07.12.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
24.11.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
24.11.2010 |
Annulation: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
19.11.2010 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 22.12.2010 [2010/51] |
19.11.2010 |
Changement - classification |
publié le 22.12.2010 [2010/51] |
05.08.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.08.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.07.2009 |
Changement - Etats désignés |
publié le 26.08.2009 [2009/35] |
24.07.2009 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 26.08.2009 [2009/35] |
21.07.2009 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: effet juridique |
|
31.03.2009 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai |
|
20.03.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 22.04.2009 [2009/17] |
20.03.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 22.04.2009 [2009/17] |
06.03.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.02.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.01.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.01.2009 |
Modification par le demandeur |
|
21.01.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.01.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.03.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.02.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.09.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|