EP2013243 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE POLYOLÉFINES UTILISANT DES CATALYSEURS À BASE DE MÉTAL DE TRANSITION FLUORÉS À FAIBLE PH [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.03.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.03.2015 | Demande réputée retirée | publié le 15.04.2015 [2015/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fina Technology, Inc. P.O. Box 674412 Houston, TX 77267-4412 / US | [2009/03] | Inventeur(s) | 01 /
ABBAS, Razavi Domaine De La Brisee 35 7000 Mons / BE | 02 /
MARIN, Vladimir 8803 Bexar Drive Houston, TX 77064 / US | 03 /
LOPEZ, Margarito 1615 Buckingham Drive Pasadena, TX 77504 / US | [2009/03] | Mandataire(s) | Leyder, Francis Total Research & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE | [N/P] |
Précédent [2009/03] | Leyder, Francis Total Petrochemicals Research Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe (Feluy) / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07794399.1 | 27.04.2007 | [2009/03] | WO2007US10317 | Numéro de priorité, date | US20060413791 | 28.04.2006 Format original publié: US 413791 | US20060471821 | 21.06.2006 Format original publié: US 471821 | US20060848214P | 29.09.2006 Format original publié: US 848214 P | US20070715017 | 07.03.2007 Format original publié: US 715017 | [2009/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007127415 | Date: | 08.11.2007 | Langue: | EN | [2007/45] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2013243 | Date: | 14.01.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.04.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2009 | Classification | IPC: | C08F4/06, B01J21/00, C08F10/06 | [2009/32] | CPC: |
B01J21/12 (EP,US);
C08F4/02 (KR);
B01J21/00 (KR);
B01J37/26 (EP,US);
C08F10/00 (EP,US);
C08F10/06 (EP,US);
C08F4/06 (KR);
C08F4/651 (KR);
C08F110/06 (EP,US);
C08F210/06 (EP,US);
C08F2400/02 (EP,US);
C08F2410/07 (EP);
| C-Set: |
C08F10/00, C08F2/00 (EP,US);
C08F10/00, C08F4/025 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/65916 (US,EP);
C08F10/06, C08F4/025 (US,EP);
C08F10/06, C08F4/65916 (US,EP);
C08F110/06, C08F2500/12 (US,EP);
C08F110/06, C08F2500/12, C08F2500/15, C08F2500/16 (EP,US);
C08F110/06, C08F2500/20, C08F2500/03, C08F2500/12 (EP,US);
C08F210/06, C08F210/14, C08F2500/20, C08F2500/04, C08F2500/12 (EP,US);
C08F210/06, C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/20, C08F2500/04, C08F2500/12 (EP,US); |
Précédent IPC [2009/03] | C08F4/06, B01J21/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYOLEFINEN MITHILFE FLUORINIERTER ÜBERGANGSMETALL-KATALYSATOREN MIT NIEDRIGEM PH-WERT | [2009/03] | Anglais: | PROCESS FOR POLYOLEFIN PRODUCTION USING FLUORINATED TRANSITION METAL CATALYSTS HAVING A LOW PH | [2009/03] | Français: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE POLYOLÉFINES UTILISANT DES CATALYSEURS À BASE DE MÉTAL DE TRANSITION FLUORÉS À FAIBLE PH | [2009/03] | Entrée dans la phase régionale | 30.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 30.10.2008 | Taxe de recherche payée | 30.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.10.2008 | Requête en examen déposée [2009/03] | 09.01.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.10.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 07.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/16] | 28.11.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/16] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.10.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO0123443 (DU PONT [US], et al) [X] 1-15 * claim - *; | [A]US6388999 (GORSUCH THOMAS E [US], et al) [A] 1-15 * claim - *; | [A]US2005054790 (MAWSON SIMON [US], et al) [A] 1-15* claim - *; | [X]US2005165183 (MCCULLOUGH LAUGHLIN G [US], et al) [X] 1-15 * example -; claim - *; | [X]WO2005075525 (TOTAL PETROCHEMICALS RES FELUY [BE], et al) [X] 1-15 * claim - *; | [X]US2005288462 (JENSEN MICHAEL D [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0129] , [0151] , [0316] * * paragraph [0122] - paragraph [0124] * * claim - * | Recherche internationale | [Y]US2003054952 (TAKAHASHI TADASHI [JP]); | [Y]US2005233892 (TIAN JUN [US], et al) |