EP2026831 - MÉTHODES ET COMPOSITIONS POUR TRAITER ET PRÉVENIR UNE LÉSION D'UN NERF PÉRIPHÉRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.11.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.11.2012 | Demande réputée retirée | publié le 12.12.2012 [2012/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Children's Medical Center Corporation 55 Shattuck Street Boston, Massachusetts 02115 / US | [2009/09] | Inventeur(s) | 01 /
LARRY, Benowitz, I. 45 Moreland Avenue Newton, MA 02159 / US | 02 /
YIN, Yuqin 116 Foster Terrace Brighton, MA 02135 / US | [2009/09] | Mandataire(s) | Brown, David Leslie Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Précédent [2009/09] | Brown, David Leslie Haseltine Lake Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07794861.0 | 15.05.2007 | [2009/09] | WO2007US11576 | Numéro de priorité, date | US20060800068P | 12.05.2006 Format original publié: US 800068 P | [2009/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007133749 | Date: | 22.11.2007 | Langue: | EN | [2007/47] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2026831 | Date: | 25.02.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.2008 | Classification | IPC: | A61K38/17, A61K31/352, A61K31/7004, A61K31/7076, A61P25/02 | [2009/09] | CPC: |
A61K38/1738 (EP,US);
A61K31/352 (EP,US);
A61K31/7004 (EP,US);
A61K31/7076 (EP,US);
A61P1/16 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/08 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P39/02 (EP);
A61P5/10 (EP);
A61P5/14 (EP);
| C-Set: |
A61K31/352, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/7004, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/7076, A61K2300/00 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/09] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR BEHANDLUNG UND VORBEUGUNG VON SCHÄDIGUNGEN DES PERIPHEREN NERVENGEWEBES | [2009/09] | Anglais: | METHODS AND COMPOSITIONS FOR TREATING AND PREVENTING PERIPHERAL NERVE DAMAGE | [2009/09] | Français: | MÉTHODES ET COMPOSITIONS POUR TRAITER ET PRÉVENIR UNE LÉSION D'UN NERF PÉRIPHÉRIQUE | [2009/09] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 08.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.11.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/09] | 06.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/50] | 24.07.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/50] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2004028468 (CHILDRENS MEDICAL CENTER [US], et al) [X] 1-23 * paragraphs [0005] - [0044] - [0055]; example 4; claims 2-6,10,16-19,22-26 *; | [X]WO0191783 (CHILDRENS MEDICAL CENTER [US], et al) [X] 1-23 * page 1, line 20 - page 4, line 22 * * page 5, line 24 - page 6, line 24 * * page 7, lines 25-28 * * page 10, lines 8-19; claims 2,4-8,27-31,35-38,40-45 *; | [X]WO0206341 (CHILDRENS MEDICAL CENTER [US], et al) [X] 1-23 * page 2, lines 17-25 * * page 4, lines 23-26 * * page 8, lines 12-22 * * page 12, line 19 - page 13, line 12 * * page 14, line 11 - page 15, line 8 * * page 15, lines 28-31 * * page 16, lines 21-31; claims 17-20,22,23,42-46,51 *; | [X]US2005054558 (BENOWITZ LARRY I [US]) [X] 1-23 * paragraphs [0008] - [0030]; example 2 * * claim - *; | [X]WO2005059515 (CHILDRENS MEDICAL CENTER [US], et al) [X] 1-23 * paragraphs [0006] - [0010] - [0025] , [0026] , [0051] - [0055] - [0099] , [0136] , [0137]; claims 1-6,9,32-34,37 *; | [PX] - FILBIN M T, "How inflammation promotes regeneration", NATURE NEUROSCIENCE 16 JUN 2006 UNITED STATES, (20060616), vol. 9, no. 6, ISSN 1097-6256, pages 715 - 717, XP002455912 [PX] 1-23 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nn0606-715 | [PX] - YIN YUQIN ET AL, "Oncomodulin is a macrophage-derived signal for axon regeneration in retinal ganglion cells", NATURE NEUROSCIENCE, (200606), vol. 9, no. 6, ISSN 1097-6256, pages 843 - 852, XP002467038 [PX] 1-23 * abstract * * Paragraph linking pages 845-846 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nn1701 |