EP2023804 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION ET DE CONFIRMATION DE RONFLEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.03.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1 91074 Herzogenaurach / DE | [2011/51] |
Précédent [2010/29] | Pour tous les Etats désignés Adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1 91072 Herzogenaurach / DE | ||
Précédent [2009/08] | Pour tous les Etats désignés Vivometrics, Inc. 121 North Fir Street Suite E Ventura, CA 93001 / US | Inventeur(s) | 01 /
DERCHAK, P., Alexander 9 Beekman Terrace Summit, New Jersey 07901 / US | 02 /
MYERS, Lance 998 Church Street 34 Ventura, California 93001 / US | 03 /
LUCIA, Gary, Michael 121 N. Fir Street, Suite E Ventura, California 93001 / US | [2009/08] | Mandataire(s) | Wegner, Hans, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/21] | Wegner, Hans, et al Bardehle Pagenberg Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | ||
Précédent [2010/25] | Wegner, Hans, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle - Pagenberg - Dost Altenburg - Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Précédent [2010/01] | Charlton, Peter John, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | ||
Précédent [2009/08] | Holme Patent A/S Vesterbrogade 20 1620 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 07798146.2 | 06.06.2007 | [2009/08] | WO2007US70466 | Numéro de priorité, date | US20060811777P | 08.06.2006 Format original publié: US 811777 P | US20070758581 | 05.06.2007 Format original publié: US 758581 | [2009/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007146687 | Date: | 21.12.2007 | Langue: | EN | [2007/51] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2023804 | Date: | 18.02.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2023804 | Date: | 23.05.2012 | Langue: | EN | [2012/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.06.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2010 | Classification | IPC: | A61B5/02 | [2009/08] | CPC: |
A61B5/1135 (EP,US);
A61B5/6805 (EP,US);
A61B5/4806 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/08] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR SCHNARCHERKENNUNG UND -BESTÄTIGUNG | [2009/08] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR SNORE DETECTION AND CONFIRMATION | [2009/08] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION ET DE CONFIRMATION DE RONFLEMENT | [2009/08] | Entrée dans la phase régionale | 09.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 09.12.2008 | Taxe de recherche payée | 09.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/08] | 02.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2012 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.11.2011 | Opposition(s) | 26.02.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.06.2007 | AT | 23.05.2012 | BE | 23.05.2012 | CY | 23.05.2012 | CZ | 23.05.2012 | DK | 23.05.2012 | EE | 23.05.2012 | FI | 23.05.2012 | IT | 23.05.2012 | LT | 23.05.2012 | LV | 23.05.2012 | MT | 23.05.2012 | NL | 23.05.2012 | PL | 23.05.2012 | RO | 23.05.2012 | SE | 23.05.2012 | SI | 23.05.2012 | SK | 23.05.2012 | TR | 23.05.2012 | IE | 06.06.2012 | LU | 06.06.2012 | CH | 30.06.2012 | LI | 30.06.2012 | MC | 30.06.2012 | BG | 23.08.2012 | GR | 24.08.2012 | ES | 03.09.2012 | IS | 23.09.2012 | PT | 24.09.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
MT | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
TR | 23.05.2012 | ||
IE | 06.06.2012 | ||
LU | 06.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
BG | 23.08.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
ES | 03.09.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
MT | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
TR | 23.05.2012 | ||
IE | 06.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
BG | 23.08.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
ES | 03.09.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
MT | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
IE | 06.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
BG | 23.08.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
ES | 03.09.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
IE | 06.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
ES | 03.09.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
IE | 06.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
IT | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
PL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
CZ | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
RO | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
SK | 23.05.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
EE | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
DK | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
NL | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 23.05.2012 | |
BE | 23.05.2012 | ||
CY | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/04] | BE | 23.05.2012 | |
CY | 23.05.2012 | ||
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2013/01] | CY | 23.05.2012 | |
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
PT | 24.09.2012 | ||
Précédent [2012/51] | CY | 23.05.2012 | |
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
SI | 23.05.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 23.05.2012 | |
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
LV | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
GR | 24.08.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 23.05.2012 | |
FI | 23.05.2012 | ||
LT | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
IS | 23.09.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 23.05.2012 | |
LT | 23.05.2012 | ||
SE | 23.05.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 23.05.2012 | Citations: | Recherche | [A]US5989193 (SULLIVAN COLIN EDWARD [AU]) [A] 1-14* column 5, lines 3-15 * | Recherche internationale | [A]US6273859 (REMMERS JOHN E [CA], et al); | [A]US2005211247 (NODA SATOSHI [JP], et al) |