EP2066527 - SIEGE DE VEHICULE A DOSSIER ROTATIF ET ESSENTIELLEMENT DECALABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.12.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Johnson Controls GmbH Industriestrasse 20-30 51399 Burscheid / DE | [2009/24] | Inventeur(s) | 01 /
MILDT, Helmut Holler Kreuz 1 51789 Lindlar/Schmitzhöhe-Holl / DE | 02 /
ABRAHAM, James Frankfurter Straße 214 51147 Köln / DE | [2009/31] |
Précédent [2009/24] | 01 /
MILDT, Helmut Holler Kreuz 1 51789 Lindlar/Schmitzhöhe-Holl / DE | ||
02 /
ABRAHAM, James Massiefen 11 51399 Burscheid / DE | Mandataire(s) | Schwöbel, Thilo K., et al Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2009/24] | Schwöbel, Karl T., et al Patentanwälte Kutzenberger & Wolff Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07802264.7 | 11.09.2007 | [2009/24] | WO2007EP07910 | Numéro de priorité, date | DE20061043205 | 11.09.2006 Format original publié: DE102006043205 | [2009/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008031564 | Date: | 20.03.2008 | Langue: | DE | [2008/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2066527 | Date: | 10.06.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.03.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2066527 | Date: | 22.02.2012 | Langue: | DE | [2012/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.03.2008 | Classification | IPC: | B60N2/20, B60N2/36, B60N2/46 | [2011/46] | CPC: |
B60N2/36 (EP,US);
B60N2/20 (EP,US);
B60N2/757 (EP,US);
B60N2205/35 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/24] | B60N2/46, B60N2/22 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/24] | Titre | Allemand: | FAHRZEUGSITZ MIT DREHBARER UND IM WESENTLICHEN VERLAGERBAREN RÜCKENLEHNE | [2009/24] | Anglais: | VEHICLE SEAT WITH A ROTATABLE AND ESSENTIALLY DISPLACEABLE BACKREST | [2009/24] | Français: | SIEGE DE VEHICULE A DOSSIER ROTATIF ET ESSENTIELLEMENT DECALABLE | [2009/24] | Entrée dans la phase régionale | 14.04.2009 | Taxe nationale de base payée | 14.04.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.04.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/24] | 10.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 06.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.2012 | Taxe de délivrance payée | 16.01.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.07.2009 | Opposition(s) | 23.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.09.2007 | CY | 22.02.2012 | DK | 22.02.2012 | EE | 22.02.2012 | FI | 22.02.2012 | IE | 22.02.2012 | IT | 22.02.2012 | LT | 22.02.2012 | LV | 22.02.2012 | MT | 22.02.2012 | NL | 22.02.2012 | RO | 22.02.2012 | SE | 22.02.2012 | SI | 22.02.2012 | TR | 22.02.2012 | BG | 22.05.2012 | GR | 23.05.2012 | ES | 02.06.2012 | IS | 22.06.2012 | PT | 22.06.2012 | AT | 11.09.2012 | GB | 11.09.2012 | LU | 11.09.2012 | BE | 30.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
TR | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
AT | 11.09.2012 | ||
GB | 11.09.2012 | ||
LU | 11.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
TR | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
AT | 11.09.2012 | ||
GB | 11.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
AT | 11.09.2012 | ||
GB | 11.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/51] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
GB | 11.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
GB | 11.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
BG | 22.05.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
ES | 02.06.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2013/20] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
IT | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 22.02.2012 | |
DK | 22.02.2012 | ||
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
RO | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
SI | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | CY | 22.02.2012 | |
FI | 22.02.2012 | ||
IE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 22.02.2012 | |
FI | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 22.02.2012 | |
LT | 22.02.2012 | ||
LV | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 22.02.2012 | |
LT | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | LT | 22.02.2012 | |
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/35] | LT | 22.02.2012 | |
NL | 22.02.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 22.02.2012 | |
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/33] | LT | 22.02.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US3540777 (BEAUMONT MARIO REVELLI DE) [X] 1 * column 1, lines 3-19 * * column 1, line 44 - column 2, line 35 * * figures 2-4 * [Y] 3,6,8,9; | [A]EP0756961 (IKEDA BUSSAN CO [JP]) [A] 1,7 * abstract ** figure 1 *; | [XY]WO9728019 (ROVER GROUP [GB], et al) [X] 1,2,4,5,10,11 * page 1, line 1 - page 2, line 15 * * page 2, line 22 - page 3, line 7 * * page 3, lines 18-20 * * page 5, line 1 - page 6, line 19 * * page 7, line 25 - page 9, line 2 * * page 9, line 12 - page 10, line 16 * * figures 1-7 * [Y] 3,6,8,9; | [X]DE10345650 (FAURECIA AUTOSITZE GMBH & CO [DE]) [X] 1,2,4,5,9-11 * paragraphs [0020] , [0025] * * figures 1-3 *; | [X]DE102004013271 (FAURECIA AUTOSITZE GMBH & CO [DE]) [X] 1,2,4,5,9-11 * paragraphs [0002] , [0004] , [0006] - [0009] - [0016] , [0017] * * figures 1,2 * | par le demandeur | US3666319 | WO9728019 |