EP2073735 - DISPOSITIF POUR POLYTHÉRAPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/27] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR POLYTHÉRAPIE | ||
[2010/34] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.09.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arbel Medical Ltd. P.O. Box 620 20692 Yokenam / IL | [2009/27] | Inventeur(s) | 01 /
TOUBIA, Didier 11/6 Hagdud Haivri 43559 Ra'anana / IL | 02 /
LEVIN, Alexander 5a Shvil Hachalav 30500 Binyamina / IL | 03 /
KAGANOVICH, Miron 12 Aba Hilel Silver Street 31999 Haifa / IL | 04 /
EYAL-WALDMAN, Lilach Moshav Meishar 21 P.O. Box 208 76850 Moshav Meishar / IL | [2009/27] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Messulam, Alec Moses A. Messulam & Co. Ltd. 43-45 High Road Bushey Heath Hertfordshire WD23 1EE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07805563.9 | 06.09.2007 | [2009/27] | WO2007IL01103 | Numéro de priorité, date | US20060824967P | 08.09.2006 Format original publié: US 824967 P | [2009/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008029408 | Date: | 13.03.2008 | Langue: | EN | [2008/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2073735 | Date: | 01.07.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.03.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2073735 | Date: | 24.11.2010 | Langue: | EN | [2010/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.03.2008 | Classification | IPC: | A61B18/02 | [2009/27] | CPC: |
A61B18/02 (EP,US);
A61B2018/0262 (EP,US);
A61M2005/341 (EP,US);
A61M5/3287 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/27] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG FÜR KOMBINIERTE BEHANDLUNG | [2010/34] | Anglais: | DEVICE FOR COMBINED TREATMENT | [2010/34] | Français: | DISPOSITIF POUR POLYTHÉRAPIE | [2010/34] |
Précédent [2009/27] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DIE KOMBINIERTE BEHANDLUNG | ||
Précédent [2009/27] | METHOD AND DEVICE FOR COMBINED TREATMENT | ||
Précédent [2009/27] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR POLYTHÉRAPIE | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/27] | 22.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.08.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 08.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.08.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 24.11.2010 | BE | 24.11.2010 | CY | 24.11.2010 | CZ | 24.11.2010 | DK | 24.11.2010 | EE | 24.11.2010 | FI | 24.11.2010 | HU | 24.11.2010 | IT | 24.11.2010 | LT | 24.11.2010 | LV | 24.11.2010 | MT | 24.11.2010 | NL | 24.11.2010 | PL | 24.11.2010 | RO | 24.11.2010 | SE | 24.11.2010 | SI | 24.11.2010 | SK | 24.11.2010 | TR | 24.11.2010 | BG | 24.02.2011 | GR | 25.02.2011 | ES | 07.03.2011 | IS | 24.03.2011 | PT | 24.03.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
CZ | 24.11.2010 | ||
DK | 24.11.2010 | ||
EE | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
IT | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
MT | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
PL | 24.11.2010 | ||
RO | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
SK | 24.11.2010 | ||
TR | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2013/14] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
CZ | 24.11.2010 | ||
DK | 24.11.2010 | ||
EE | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
IT | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
MT | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
PL | 24.11.2010 | ||
RO | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
SK | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2012/03] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
CZ | 24.11.2010 | ||
DK | 24.11.2010 | ||
EE | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
IT | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
PL | 24.11.2010 | ||
RO | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
SK | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
CZ | 24.11.2010 | ||
DK | 24.11.2010 | ||
EE | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
PL | 24.11.2010 | ||
RO | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
SK | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2011/35] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
CZ | 24.11.2010 | ||
EE | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2011/34] | AT | 24.11.2010 | |
BE | 24.11.2010 | ||
CY | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
ES | 07.03.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 24.11.2010 | |
CY | 24.11.2010 | ||
FI | 24.11.2010 | ||
LT | 24.11.2010 | ||
LV | 24.11.2010 | ||
NL | 24.11.2010 | ||
SE | 24.11.2010 | ||
SI | 24.11.2010 | ||
BG | 24.02.2011 | ||
GR | 25.02.2011 | ||
IS | 24.03.2011 | ||
PT | 24.03.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9639960 (UNIV TEMPLE [US]) [X] 1-3,13 * page 16, line 9 - page 27, line 4; figures 11,12C *; | [XA]WO0137919 (CRYOCATH TECHNOLOGIES INC [CA], et al) [X] 1-5,9,13 * page 8, line 22 - page 12, line 27; figures 14-17,26,27 * [A] 6-8,10-12; | [X]WO0197702 (SANARUS MEDICAL INC [US]) [X] 1,13 * page 7, line 15 - page 10, line 27 *; | [A]US2003181897 (THOMAS SIMON W H [US], et al) [A] 6-8 * paragraphs [0073] - [0084]; figures 8a-11 *; | [PX]WO2006127467 (MYOSCIENCE INC [US], et al) [PX] 1-3,13 * paragraphs [0012] , [0014] , [0077] - [0080]; figure 5a *; | [PA]WO2007086056 (GALIL MEDICAL LTD [IL], et al) [PA] 1-13* the whole document * |