EP2143147 - BOÎTES DE CONNEXIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.08.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huber+Suhner AG Degersheimerstrasse 14 9100 Herisau / CH | [2010/02] | Inventeur(s) | 01 /
GRIMBERG, Thomas Spitzweg 15 CH-8404 Winterthur / CH | 02 /
WATRINET, Hanns Mühlestrasse 24 CH-8733 Eschenbach / CH | 03 /
GÖLDI, Max Dorfstrasse 54 CH-8330 Pfäffikon / CH | 04 /
LEU, Sylvère Humbelrain 6 CH-8824 Schönenberg / CH | [2010/02] | Mandataire(s) | Rentsch Partner AG Kirchenweg 8 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2012/16] | Rentsch Partner AG Assoc. No. 254 Fraumünsterstrasse 9 Postfach 9 P.O. Box 2441 8022 Zürich / CH | ||
Précédent [2011/39] | Rentsch Partner AG Rechtsanwälte und Patentanwälte Fraumünsterstrasse 9 Postfach 2441 8022 Zürich / CH | ||
Précédent [2010/02] | Rentsch & Partner Rechtsanwälte und Patentanwälte Fraumünsterstrasse 9 Postfach 2441 8022 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 07816290.6 | 03.12.2007 | [2010/02] | WO2007CH00607 | Numéro de priorité, date | CH20070000613 | 13.04.2007 Format original publié: CH 6132007 | [2010/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008124951 | Date: | 23.10.2008 | Langue: | DE | [2008/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2143147 | Date: | 13.01.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.10.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2143147 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | DE | [2011/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.10.2008 | Classification | IPC: | H01L31/048 | [2010/02] | CPC: |
H01R13/502 (EP,US);
H01R13/52 (EP,US);
H02S40/34 (EP,US);
H02S40/345 (EP,US);
Y02E10/50 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/02] | Titre | Allemand: | ANSCHLUSSDOSEN | [2010/02] | Anglais: | RECEPTACLES | [2010/02] | Français: | BOÎTES DE CONNEXIONS | [2010/02] | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2009 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2009 | Requête en examen déposée [2010/02] | 25.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.07.2011 | Taxe de délivrance payée | 29.07.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.02.2010 | Opposition(s) | 29.06.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 28.09.2011 | CZ | 28.09.2011 | DK | 28.09.2011 | EE | 28.09.2011 | FI | 28.09.2011 | HU | 28.09.2011 | IE | 28.09.2011 | LT | 28.09.2011 | LV | 28.09.2011 | MT | 28.09.2011 | NL | 28.09.2011 | PL | 28.09.2011 | RO | 28.09.2011 | SI | 28.09.2011 | SK | 28.09.2011 | TR | 28.09.2011 | LU | 03.12.2011 | BG | 28.12.2011 | GB | 28.12.2011 | GR | 29.12.2011 | BE | 31.12.2011 | MC | 31.12.2011 | IS | 28.01.2012 | PT | 30.01.2012 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
TR | 28.09.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
BG | 28.12.2011 | ||
GB | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/29] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
BG | 28.12.2011 | ||
GB | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
LU | 03.12.2011 | ||
GB | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/14] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GB | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/46] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GB | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
BE | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/33] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/23] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/21] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
Précédent [2012/12] | CY | 28.09.2011 | |
FI | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9312636 (UNITED SOLAR SYSTEMS CORP [US]) [A] 1-12 * abstract *; | [XA]EP0793278 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [X] 1-4 * column 6, lines 44-59 * * column 8, lines 5-26 * * column 9, lines 30-37 * * column 10, lines 47-59 * * column 11, lines 6-17; figure -; claim - * [A] 5-12; | [A]DE10334935 (HARTING ELECTRIC GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-12 * abstract *; | [XA]JP2005033229 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1 * the whole document * [A] 2-12; | [A]DE202005007592U (RUNGE ANDRE [DE], et al) [A] 6,7* figure -; claim - *; | [A]JP2006073990 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]WO2006074561 (MULTI HOLDING AG [CH], et al) [A] 8 * figure -; claim - *; | [A]EP0999601 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 1-12 * abstract * |