EP2083011 - DÉRIVÉS DE PYRROLINE AGISSANT CONTRE LES CELLULES LIBÉRANT LE FACTEUR DE NÉCROSE TUMORALE, PROCÉDÉS DE PRÉPARATION ET UTILISATIONS ASSOCIÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tianjin Hemay Bio-Tech Co., Ltd Xiao Yuan Xin Cun 31-101 Teda Tianjin 300457 / CN | [N/P] |
Précédent [2014/22] | Pour tous les Etats désignés Tianjin Hemay Bio-Tech Co., Ltd. Xiao Yuan Xin Cun 31-101 Teda Tianjin 300457 / CN | ||
Précédent [2009/31] | Pour tous les Etats désignés Tian Jin Hemay Bio-Tech Co., Ltd. Xiao Yuan Xin Cun 31-101 Teda Tianjin 300457 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Hesheng Xiao Yuan Xin Cun 31-101 Teda Tianjin 300457 / CN | [2014/23] |
Précédent [2009/31] | 01 /
ZHANG, Hesheng Xiao Yuan Xin Cun 31-101 Teda Tianjin 300457 / CN | Mandataire(s) | Korga, Leokadia Kancelaria Rzecznika Patentowego ul. Bereniki 6/7 44-117 Gliwice / PL | [N/P] |
Précédent [2014/23] | Korga, Leokadia Kancelaria Rzecznika Patentowego ul. Bereniki 6/7 44-117 Gliwice / PL | ||
Précédent [2009/31] | Korga, Leokadia Kancelaria Rzecznika Patentowego ul. Bereniki 6/7 44-117 Gliwice / PL | Numéro de la demande, date de dépôt | 07816579.2 | 16.10.2007 | [2009/31] | WO2007CN02965 | Numéro de priorité, date | CN200610129421 | 15.11.2006 Format original publié: CN200610129421 | [2009/31] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008058448 | Date: | 22.05.2008 | Langue: | ZH | [2008/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2083011 | Date: | 29.07.2009 | Langue: | EN | [2009/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2083011 | Date: | 04.06.2014 | Langue: | EN | [2014/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 22.05.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.02.2011 | Classification | IPC: | C07D495/04, C07D487/04, A61K31/4365, A61K31/437, A61P35/00, A61P31/00, A61P37/00, A61P9/00, A61P9/10, A61P5/00 | [2009/31] | CPC: |
C07D487/04 (EP,KR,US);
C07D495/04 (EP,KR,US);
A61K31/4365 (KR);
A61P1/00 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P33/06 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P39/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/31] | Etats autorisant lextension | AL | 15.06.2009 | BA | 15.06.2009 | HR | 15.06.2009 | MK | 15.06.2009 | RS | 15.06.2009 | Titre | Allemand: | PYRROLINDERIVATE GEGEN TUMORNEKROSEFAKTOR FREISETZENDE ZELLEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ANWENDUNGEN DAVON | [2009/31] | Anglais: | PYRROLINE DERIVATIVES AGAINST CELL RELEASING TUMOR NECROSIS FACTOR, PREPARATION METHODS AND USES THEREOF | [2009/31] | Français: | DÉRIVÉS DE PYRROLINE AGISSANT CONTRE LES CELLULES LIBÉRANT LE FACTEUR DE NÉCROSE TUMORALE, PROCÉDÉS DE PRÉPARATION ET UTILISATIONS ASSOCIÉS | [2009/31] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2009 | Traduction produite | 31.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2009 | Taxe de recherche payée | 31.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/31] | 28.10.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.01.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.04.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 09.04.2014 | Taxe de délivrance payée | 09.04.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.02.2012 | Opposition(s) | 05.03.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/20] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 13.12.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.12.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.12.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.10.2007 | AT | 04.06.2014 | BE | 04.06.2014 | BG | 04.06.2014 | CY | 04.06.2014 | CZ | 04.06.2014 | DK | 04.06.2014 | EE | 04.06.2014 | FI | 04.06.2014 | LT | 04.06.2014 | LV | 04.06.2014 | MC | 04.06.2014 | MT | 04.06.2014 | NL | 04.06.2014 | PL | 04.06.2014 | RO | 04.06.2014 | SE | 04.06.2014 | SI | 04.06.2014 | SK | 04.06.2014 | TR | 04.06.2014 | GR | 05.09.2014 | IS | 04.10.2014 | PT | 06.10.2014 | IE | 16.10.2014 | LU | 16.10.2014 | CH | 31.10.2014 | LI | 31.10.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 16.10.2007 | |
AT | 04.06.2014 | ||
BE | 04.06.2014 | ||
BG | 04.06.2014 | ||
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
TR | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
IE | 16.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 04.06.2014 | |
BG | 04.06.2014 | ||
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
IE | 16.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
IE | 16.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SI | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/33] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/27] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
MC | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
LU | 16.10.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
DK | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
NL | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
IS | 04.10.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Précédent [2015/11] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
PL | 04.06.2014 | ||
RO | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
PT | 06.10.2014 | ||
Précédent [2015/10] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
CZ | 04.06.2014 | ||
EE | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
SK | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 04.06.2014 | |
CY | 04.06.2014 | ||
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 04.06.2014 | |
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
LV | 04.06.2014 | ||
SE | 04.06.2014 | ||
GR | 05.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 04.06.2014 | |
FI | 04.06.2014 | ||
LT | 04.06.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 04.06.2014 | |
LT | 04.06.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 04.06.2014 | Citations: | Recherche | [X]EP0220051 (AMERICAN HOME PROD [US]) [X] 1,3,4,6-9 * examples 10, 12 *; | [X]US4929616 (BINDER DIETER [AT], et al) [X] 1,3-5,8,12,13 * claims 1,4 * * example 1 *; | [X]US5380742 (SEVRIN MIREILLE [FR], et al) [X] 1-9,11-13 * claims 1, 8 * * tables I, II * * column 1, line 4 - line 5 *; | [I]WO9723457 (CELGENE CORP [US], et al) [I] 1-17 * claims 1, 6, 8 * * page 1, lines 7-10 * * page 8, line 19 - line 33 * * page 12, line 1 - line 11 ** example 5 *; | [X]EP1260512 (MITSUBISHI PHARMA CORP [JP]) [X] 1-9,11 * example 22f *; | [XP]WO2007084455 (SCHERING CORP [US], et al) [XP] 1-5,7-9,11-15 * claims 1, 93, 97 * * page 1, paragraph 1 * * page 114; compound 26 *; | [E]EP1964842 (TIAN JIN HEMAY BIO TECH CO LTD [CN]) [E] 1-5,7-11 * example 10.1 *; | [X] - BENACHENHOU, F.; MESLI, M.A.; BORAI, M. EL; HANQUET, B.; GUILARD, R., "Synthesis and structure elucidation of the condensation products between thiophene dicarbaldehydes and aromatic amines. Potential analgesic and anti-inflammatory agents", JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, (1988), vol. 25, no. 5, ISSN 0022-152X, pages 1531 - 1534, XP002609333 [X] 1-15 * page 1533 - page 1534; compounds 2c, 2d, 5c, 5d, 5e * * headline * | [X] - MARK A. WUONOLA, JOANNE M. SMALLHEER, "Synthesis of 1,5-dimethyl-1,4-dihydropyrrolo[3,4-b]-pyrrol-6(5H)-one by intramolecular Diels-Alder reaction to the imidazole nucleus", TETRAHEDRON LETTERS, (1992), vol. 33, no. 39, pages 5697 - 5698, XP002609370 [X] 1,2,4,5,7-11 * page 5697; figure 1; compound 3 * | [X] - UNTERHALT B ET AL, "Reactions of condensed 2,3-dihydro-3-thioxo-isothiazole 1,1-dioxides with diazomethane and diazoethane", ARCHIV DER PHARMAZIE, DE, (1989), vol. 322, no. 11, ISSN 0365-6233, pages 829 - 830, XP002609989 [X] 1,3-5,8-11 * starting material of compounds 1a and 1b; page 829, column 2 * | [X] - UNTERHALT B ET AL, "Umsetzungen von 2,3-Dihydro-3-thioxo-thienoisothiazol-1,1-dioxiden mit Diazomethan und Diazoethan", PHARMAZIE, (1994), vol. 49, no. 5, ISSN 0031-7144, pages 317 - 319, XP001525628 [X] 1,3-5,7-11 * page 317, column 2; compounds 5, 6 * | [X] - LAZER E S ET AL, "Effect of structural modification of enol-carboxamide-type nonsteroidal antiinflammatory drugs on COX-2/COX-1 selectivity.", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (19970314), vol. 40, no. 6, ISSN 0022-2623, pages 980 - 989, XP002609990 [X] 1,3-5,7-11 * intermediates for synthesis of compounds 72, 75 and 77 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm9607010 | [X] - ARRANZ E ET AL, "Novel 1,1,3-trioxo- 2H,4H-thieno[3,4-e][1,2,4]thiadiazine derivatives as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors that inhibit human immunodeficiency virus type 1 replication", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, (19981008), vol. 41, no. 21, doi:10.1021/JM9802012, ISSN 0022-2623, pages 4109 - 4117, XP002179390 [X] 1,3-5,8-11 * scheme 2; page 4110; compound 9 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm9802012 | [X] - D. J. ZWANENBURG, HANS WYNBERG, "Steric inhibition of intramolecular cyclizations by ortho substituents. Synthesis of 1H,3H-thieno[3,4-c]thiophene, its 2,2-dioxide, and 5-ethyl-5,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrrole", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, (196902), vol. 34, no. 2, pages 333 - 340, XP002609991 [X] 1-11 * scheme IV; page 336; compound 28 * | [X] - NIELSEN C B ET AL, "New Regiosymmetrical Dioxopyrrolo- and Dihydropyrrolo-Functionalized Polythiophenes", ORGANIC LETTERS, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (20040820), vol. 6, no. 19, doi:10.1021/OL048659N, ISSN 1523-7060, pages 3381 - 3384, XP007905481 [X] 1-8,10,11,16,17 * schemes 1-3,; page 3382; compounds 4a, 5a, 6a, 7a * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ol048659n | [X] - MALINKA W ET AL, "Synthesis and analgesic action of N-(substituted-ethyl)pyrrole-3,4-di carboximides", IL FARMACO, IT, (20050101), vol. 60, no. 1, doi:10.1016/J.FARMAC.2004.10.002, ISSN 0014-827X, pages 15 - 22, XP004709723 [X] 1,2,4-6,8,9,11-13 * compounds 4a, 4b, 4d, 3e * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.farmac.2004.10.002 | [X] - W. MALINKA, "Synthesis and pharmacological properties of N-(4-substituted-1-piperazinylalkyl)-1-butyl-2,5-dimethylpyrrole-3,4-dicarboximide derivatives", IL FARMACO, (1993), vol. 48, no. 7, ISSN 0014-827X, pages 933 - 947, XP009141312 [X] 1,2,4,5,7-9,11-13 * tables I, II; compounds 2a-e, 3a-l * | [X] - ABOU-GHARBIA M ET AL, "SYNTHESIS AND STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP OF SUBSTITUTED TETRAHYDRO- AND HEXAHYDRO-1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE 1,1-DIOXIDES AND THIADIAZINONES: POTENTIAL ANXIOLYTIC AGENTS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, (19890101), vol. 32, no. 5, doi:10.1021/JM00125A016, ISSN 0022-2623, pages 1024 - 1033, XP002021028 [X] 1,3-5,7-9 * page 1029; table II; compounds 51-54 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00125a016 | [X] - MALINKA W ET AL, "Synthesis and pharmacological screening of some N-(4-substituted-piperazin-1-ylalkyl)-3,4-pyrroledicarboximides.", IL FARMACO, (19990630), vol. 54, no. 6, ISSN 0014-827X, pages 390 - 401, XP002609993 [X] 1-5,8,9,11 * page 391; table 1; compounds 3a, 4a, 4c, 5e * | [X] - UNTERHALT B ET AL, "REAKTIONEN MIT 2,3-DIHYDRO-3-OXOTHIENO[3,4-D]ISOTHIAZOL-1,1-DIOXID", ARCHIV DER PHARMAZIE, (19870101), vol. 320, no. 11, pages 854 - 856, XP002609371 [X] 1,3-5,7-11 * page 854; compound 2 * | [X] - OHNMACHT C J ET AL, "SYNTHESIS AND CARBON-13 NMR STUDY OF 2-BENZYL, 2-METHYL, 2-ARYLOCTAHYDROPYRROLOÚ3,4-C 3/4 PYRROLES AND THE 1,2,3,5-TETRAHYDROPYRROLOÚ3,4-C 3/4 PYRROLE RING SYSTEM", JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, US, (19830301), vol. 20, doi:10.1002/JHET.5570200212, ISSN 0022-152X, pages 321 - 329, XP000563767 [X] 1,2,4,5,7-11 * page 323; table II; compound 7'a * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jhet.5570200212 | [X] - MALINKA W ET AL, "Rearrangement of some N-substituted pyrrolo[3,4-c]pyrroles to corresponding pyrrolo[3,4-c]pyridines", POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, POLISH CHEMICAL SOCIETY, (19950101), vol. 69, no. 1, pages 95 - 102, XP002996902 [X] 1,2,4,5,8-11 * page 97; table 1; compound 2b * | [X] - QING T. ZHANG AND JAMES M. TOUR, "Low Optical Bandgap Polythiophenes by an Alternating Donor/Acceptor Repeat Unit Strategy", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (19970528), vol. 119, no. 21, pages 5065 - 5066, XP002609994 [X] 1-6,8-11,17 * page 5066, column 2; compound 7 * | [X] - FEIJEN, WYNBERG, "ISO-ANELLATED THIENOPYRROLES", RECUEIL DES TRAVAUX CHIMIQUES DES PAYS-BAS, NL, (1970), vol. 89, ISSN 0165-0513, pages 639 - 657, XP009141235 [X] 1-11 * page 653, paragraph 4; compounds 7, 8 * | [X] - DENNIS P.ARNOLD, LISA J.NITSCHINSK, COLIN H.L.KENNARD, GRAHAM SMITH, "Preparation of Some Pyrrole-3,4-dicarboxylic Acid Derivatives and the Crystal Structure of 2-Methylpyrrolo(3,4-c)pyrrole-1,3(2H,5H)-dione", AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, (1991), vol. 44, pages 323 - 330, XP009141259 [X] 1,2,4,5,7-11,17 * scheme 1; page 324; compounds 5a, 5b * | [X] - W. MALINKA, "SYNTHESIS OF SOME N-SUBSTITUTED 3,4-PYRROLEDICARBOXIMIDES AS POTENTIAL CNS DEPRESSIVE AGENTS", PHARMAZIE, (2000), vol. 55, no. 1, ISSN 0031-7144, pages 9 - 16, XP001525549 [X] 1,2,4,5,8,9,11 * page 11 - page 12; table 1; compounds 2c, 2e, 2h, 4d * | [X] - W. MALINKA, "Synthesis and biological evaluation of derivatives of N-[4-substituted -1-piperazinylalkyl]-1-(butyl,aryl)-2,5-dimethylpyrrole-3,4-dicarboxamide", IL FARMACO, IT, (1994), vol. 49, ISSN 0014-827X, pages 481 - 488, XP009141352 [X] 1,2,4,5,8,9 * page 483; table 2; compounds 7a-g * | [X] - W. MALINKA, "Synthesis of some 1-substituted-2,5-dimethylpyrrole-3,4-dicarboxamides from alpha,beta-diacetylsuccinate", POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, (1994), vol. 68, no. 2, pages 297 - 307, XP009141317 [X] 1,2,4-6,8-11 * page 303; table 4; compound 6g * | Recherche internationale | [X]US2006019928 (LIN JAMES [US], et al); | [X]US2006199836 (TURTLE ERIC D [US], et al); | [AP]CN1939922 (HEMEI BIOLOG TECHNOLOGY CO LTD [CN]) | Examen | EP0213295 | par le demandeur | WO9723457 | - TRACEY ET AL., "Endotoxaemia and/or toxic shock syndrome", NATURE, (1987), vol. 330, pages 662 - 4 | - HINSHAW ET AL., CIRC SHOCK, (1990), vol. 30, pages 279 - 92 | - DEZUBE ET AL., LAUCET, (1990), vol. 335, no. 8690, page 662 | - MILLAR ET AL., "Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS", LAUCET, (1989), vol. 2, no. 8665, pages 712 - 714 | - BETOLINNI ET AL., NATURE, (1986), vol. 319, pages 516 - 8 | - CALCI. TISSUE INT. (US, (1990), vol. 46, pages S3 - 10 | - HOLLER ET AL., BLOOD, (1990), vol. 75, no. 4, pages 1011 - 1016 | - GRAU ET AL., N. ENGL. J. MED., (1989), vol. 320, no. 24, pages 1586 - 91 | - PIGNET ET AL., NATURE, (1990), vol. 344, pages 245 - 7 | - BISSONNETTE ET AL., INFLAMMATION, (1989), vol. 13, no. 3, pages 329 - 339 | - BAUGHMAN ET AL., J. LAB. CLIN. MED., (1990), vol. 115, no. 1, pages 36 - 42 | - UADDER ET AL., PNAS, (1990), vol. 87, pages 2643 - 6 | - DUH ET AL., PROC. NAT. ACAD. SCI., (1989), vol. 86, pages 5974 - 8 | - POLL ET AL., PROC. NAT. ACAD. SCI., (1990), vol. 87, pages 782 - 5 | - MONTO ET AL., BLOOD, (1990), vol. 79, page 2670 | - POLL ET AL., AIDS RES. HUMAN RETROVIRUS, (1992), pages 191 - 197 | - LOME; CHENG, DRUGS OF THE FUTUNE, (1992), vol. 17, no. 9, pages 799 - 807 | - YU YANYAN, CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, (1996), vol. 35, pages 28 - 31 | - JOURNAL OF QIQIHAR MEDICAL COLLEG, (2001), vol. 22, no. 10, pages 1119 - 1120 | - YOSHIOKA ET AL., HEPATOLOGY, (1989), vol. 10, pages 769 - 777 | - WANG XIN ET AL., CHINESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, (1997), vol. 15, no. 2, pages 85 - 88 | - ABBOUD H.E., KIDNEY INT., (1993), vol. 43, pages 252 - 267 | - EGIDO J. ET AL., KIDNEY INT., (1993), vol. 43, no. 39, pages 59 - 64 | - CAMMUSI G. ET AL., KIDNEY INT., vol. 43, no. 39, pages 32 - 36 | - BIOORG. MED. CHEM. LETT., (1998), vol. 8, page 2669 | - J. MED. CHEM., (1996), vol. 39, page 3238 |