EP2218182 - COMMANDE DE MENU POUR SYSTÈME DE COMMANDE GESTUELLE DE L'ÉCLAIRAGE EN UNE DIMENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.06.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LITE-ON IT Corporation 14F., No. 392 Rueiguang Road Neihu Taipei City T'ai pei 114 / TW | [2010/33] | Inventeur(s) | 01 /
VAN ENDERT, Tony, Petrus 14F, No.392 Ruey Kuang Rd. Neihu Taipei Taiwan / CN | [2013/34] |
Précédent [2010/33] | 01 /
VAN ENDERT, Tony, Petrus 14F, No.392 Ruey Kuang Rd. Neihu Taipei Taiwan / CN | Mandataire(s) | Lang, Christian, et al LangPatent Anwaltskanzlei IP Law Firm Ingolstädter Straße 5 80807 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/45] | Lang, Christian, et al LangPatent Anwaltskanzlei Rosenheimer Strasse 139 81671 München / DE | ||
Précédent [2010/33] | Lang, Christian, et al IP Law Firm LangRaible Herzog-Wilhelm-Straße 22 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07816671.7 | 26.10.2007 | [2010/33] | WO2007CN03058 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009052661 | Date: | 30.04.2009 | Langue: | EN | [2009/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2218182 | Date: | 18.08.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2218182 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | EN | [2013/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 30.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2012 | Classification | IPC: | H05B37/02, H03K17/94 | [2013/12] | CPC: |
H03K17/94 (EP,US);
H05B47/125 (EP,US);
H03K2217/94005 (EP,US);
Y02B20/40 (EP)
|
Précédent IPC [2013/11] | H03K17/94 | ||
Précédent IPC [2012/10] | H03K17/00, H05B37/02 | ||
Précédent IPC [2010/33] | H03K17/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Titre | Allemand: | MENÜSTEUERUNG FÜR EIN 1D-GESTIK-LICHTSTEUERSYSTEM | [2010/33] | Anglais: | MENU CONTROL FOR 1D GESTURE LIGHT CONTROL SYSTEM | [2010/33] | Français: | COMMANDE DE MENU POUR SYSTÈME DE COMMANDE GESTUELLE DE L'ÉCLAIRAGE EN UNE DIMENSION | [2010/33] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2010 | Taxe de recherche payée | 18.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/33] | 10.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 12.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.03.2013 | Opposition(s) | 22.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.10.2007 | AT | 21.08.2013 | BE | 21.08.2013 | BG | 21.08.2013 | CY | 21.08.2013 | CZ | 21.08.2013 | DK | 21.08.2013 | EE | 21.08.2013 | ES | 21.08.2013 | FI | 21.08.2013 | IT | 21.08.2013 | LT | 21.08.2013 | LV | 21.08.2013 | MC | 21.08.2013 | MT | 21.08.2013 | NL | 21.08.2013 | PL | 21.08.2013 | RO | 21.08.2013 | SE | 21.08.2013 | SI | 21.08.2013 | SK | 21.08.2013 | TR | 21.08.2013 | IE | 26.10.2013 | LU | 26.10.2013 | CH | 31.10.2013 | LI | 31.10.2013 | GR | 22.11.2013 | IS | 21.12.2013 | PT | 23.12.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/34] | HU | 26.10.2007 | |
AT | 21.08.2013 | ||
BE | 21.08.2013 | ||
BG | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
TR | 21.08.2013 | ||
IE | 26.10.2013 | ||
LU | 26.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
TR | 21.08.2013 | ||
IE | 26.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
IE | 26.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/34] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | AT | 21.08.2013 | |
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 21.08.2013 | |
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 21.08.2013 | |
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 21.08.2013 | |
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 21.08.2013 | |
PT | 23.12.2013 | Citations: | Recherche | [A]WO2006056814 (MATHMOS LTD [GB], et al) [A] 1 * page 7, line 31 - page 8, line 23 * * page 12, line 4 - page 14, line 32 * * page 7, line 17 - line 30 *; | [A]DE19921285 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1 * column 5, line 37 - line 64; figure 4 * * "ultraschall-detektionssignale"; column 3, line 39 - line 45 *; | [A]US2006044800 (REIME GERD [DE]) [A] 1 * page 5, paragraph 55 - paragraph 57; figures 9-11 * * paragraph [0059] - paragraph [0071]; figure 12 *; | [A]US4305006 (WALTHALL MICHAEL S, et al) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [A]WO2006056814 (MATHMOS LTD [GB], et al); | [A]GB2291289 (MURRELLS ROBERT IAN [GB], et al) |