EP2091813 - SYSTÈME DE GRANDE LEVÉE SUR L'AILE D'UN AVION, ET PROCÉDÉ POUR SON FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.05.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | [2011/16] |
Précédent [2009/35] | Pour tous les Etats désignés Airbus Deutschland GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
HOLZHAUSEN, Torsten Hohe Luft 4 21698 Bargstedt / DE | [2009/35] | Mandataire(s) | Schatt, Markus F. Schatt IP Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Rindermarkt 7 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/27] | Schatt, Markus F. Schatt IP Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Rindermarkt 7 80331 München / DE | ||
Précédent [2009/35] | Schatt, Markus F. Schatt IP Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Rindermarkt 7 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07819771.2 | 12.11.2007 | [2009/35] | WO2007EP09785 | Numéro de priorité, date | DE20061053259 | 11.11.2006 Format original publié: DE102006053259 | [2009/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008058695 | Date: | 22.05.2008 | Langue: | EN | [2008/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2091813 | Date: | 26.08.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2091813 | Date: | 04.07.2012 | Langue: | EN | [2012/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2008 | Classification | IPC: | B64C9/22, B64C9/24 | [2009/35] | CPC: |
B64C9/22 (EP,US);
B64C9/24 (EP,US);
B64C2009/143 (EP,US);
Y02T50/30 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/35] | Titre | Allemand: | HOCHAUFTRIEBSSYSTEM AM FLÜGEL EINES LUFTFAHRZEUGS UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | [2009/35] | Anglais: | HIGH-LIFT SYSTEM ON THE WING OF AN AIRCRAFT, AND METHOD FOR ITS OPERATION | [2009/35] | Français: | SYSTÈME DE GRANDE LEVÉE SUR L'AILE D'UN AVION, ET PROCÉDÉ POUR SON FONCTIONNEMENT | [2009/35] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2009 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/35] | 16.10.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.04.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 28.09.2010 | 28.09.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 05.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2011 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.05.2012 | Envoi de l'invitation à acquitter des taxes de revendication supplémentaires (Délai : M02) | 11.05.2012 | Paiement des taxes de revendication supplémentaires | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.10.2009 | Opposition(s) | 05.04.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.11.2007 | AT | 04.07.2012 | BE | 04.07.2012 | CY | 04.07.2012 | CZ | 04.07.2012 | DK | 04.07.2012 | EE | 04.07.2012 | FI | 04.07.2012 | IT | 04.07.2012 | LT | 04.07.2012 | LV | 04.07.2012 | MT | 04.07.2012 | NL | 04.07.2012 | PL | 04.07.2012 | RO | 04.07.2012 | SE | 04.07.2012 | SI | 04.07.2012 | SK | 04.07.2012 | TR | 04.07.2012 | BG | 04.10.2012 | GR | 05.10.2012 | ES | 15.10.2012 | IS | 04.11.2012 | PT | 05.11.2012 | IE | 12.11.2012 | LU | 12.11.2012 | CH | 30.11.2012 | LI | 30.11.2012 | MC | 30.11.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
TR | 04.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
IE | 12.11.2012 | ||
LU | 12.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
TR | 04.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
IE | 12.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
MT | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
IE | 12.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/47] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
IE | 12.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
BG | 04.10.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/23] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
IT | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
RO | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
SK | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
CZ | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
EE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
ES | 15.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/21] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
DK | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/15] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
NL | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/13] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
PT | 05.11.2012 | ||
Précédent [2013/12] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SE | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
LV | 04.07.2012 | ||
PL | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
GR | 05.10.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
CY | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
IS | 04.11.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
FI | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 04.07.2012 | |
BE | 04.07.2012 | ||
LT | 04.07.2012 | ||
SI | 04.07.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 04.07.2012 | |
SI | 04.07.2012 | ||
Précédent [2012/51] | SI | 04.07.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2006108579 (AIRBUS GMBH [DE], et al) [X] 1-3,5,8-14,16,24-26,28-35,38-40 * the whole document *; | [A]US2006169847 (KONINGS CHRISTOPHER A [US]) [A] 1-40 * the whole document *; | [A]US2117607 (GRISWOLD ROGER W) [A] 1-40 * the whole document * |