EP2178744 - CATAMARAN SOLAIRE-HYBRIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.08.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2012 | Demande réputée retirée | publié le 26.09.2012 [2012/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Code-X AG Naumatthalde 11 6045 Meggen / CH | [2010/17] | Inventeur(s) | 01 /
GRAUER, Peter Naumatthalde 11 CH-6045 Meggen / CH | 02 /
SUTER, Eskil Landenbergweg 16 CH-8488 Turbenthal / CH | 03 /
SUTER, David Plattenstrase 78 CH-8335 Hittnau / CH | [2010/17] | Mandataire(s) | OK pat AG Industriestrasse 47 6300 Zug / CH | [N/P] |
Précédent [2010/17] | OK pat AG Chamerstrasse 50 6300 Zug / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 07820278.5 | 18.09.2007 | [2010/17] | WO2007EP59813 | Numéro de priorité, date | DE20071037828 | 10.08.2007 Format original publié: DE102007037828 | [2010/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009021559 | Date: | 19.02.2009 | Langue: | EN | [2009/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2178744 | Date: | 28.04.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.02.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.02.2009 | Classification | IPC: | B63H21/20, B63B1/12, B63B1/20 | [2010/17] | CPC: |
B63B17/02 (EP);
B63H2021/171 (EP);
B63H2021/205 (EP);
Y02T70/5236 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/17] | Titre | Allemand: | SOLAR-HYBRID-KATAMARANBOOT | [2010/17] | Anglais: | SOLAR-HYBRID CATAMARAN BOAT | [2010/17] | Français: | CATAMARAN SOLAIRE-HYBRIDE | [2010/17] | Entrée dans la phase régionale | 19.02.2010 | Taxe nationale de base payée | 19.02.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/17] | 03.04.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/39] | 10.05.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2011 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0716012 (SUBIBOR SA [ES]) [Y] 1-3,5,8 * column 3, lines 45-59; figures 1,2,4 *; | [Y]DE4105318 (FICHT GMBH [DE]) [Y] 1-3,5,8 * column 3, line 52 - column 4, line 18; figures 2,3 *; | [Y]US6855016 (JANSEN PATRICK LEE [US]) [Y] 1,3,5,8 * column 8, lines 49-61; figure 4 *; | [Y]FR2796036 (CREA 2000 [FR]) [Y] 1-3,5,8 * abstract *; | [A]EP1270401 (DONATELLI CARLO [IT]) [A] 4,7 * abstract *; | [A]US6350164 (GRIFFITH SR THOMAS E [US], et al) [A] 6,8 * column 3, line 55 - column 5, line 6; figures 1,2,11,12 * |