EP2084212 - UTILISATION D'ÉVAPORATEUR À TUBE HÉLICOÏDAL DANS LA PRODUCTION DE POLYAMIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2009/32] | Pour tous les Etats désignés BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
WEISS, Robert Triftweg 25 67281 Kirchheim / DE | 02 /
BECKER, Jens Lessingstrasse 20 67304 Eisenberg / DE | [2009/32] | Mandataire(s) | (deleted) | [2010/33] |
Précédent [2009/32] | Isenbruck, Günter Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn LLP Patentanwälte Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07821551.4 | 19.10.2007 | [2009/32] | WO2007EP61187 | Numéro de priorité, date | EP20060122862 | 24.10.2006 Format original publié: EP 06122862 | [2009/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008049786 | Date: | 02.05.2008 | Langue: | DE | [2008/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2084212 | Date: | 05.08.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2084212 | Date: | 22.12.2010 | Langue: | DE | [2010/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.05.2008 | Classification | IPC: | C08G69/04, C08G69/16, C08G69/18, C08G69/46 | [2009/32] | CPC: |
C08G69/16 (EP,KR,US);
B01D1/02 (KR);
C08G69/04 (KR);
C08G69/18 (KR);
C08G69/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/32] | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON WENDELROHRVERDAMPFERN BEI DER HERSTELLUNG VON POLYAMIDEN | [2009/32] | Anglais: | APPLICATION OF COIL TUBE EVAPORATORS FOR THE PRODUCTION OF POLYAMIDES | [2009/32] | Français: | UTILISATION D'ÉVAPORATEUR À TUBE HÉLICOÏDAL DANS LA PRODUCTION DE POLYAMIDES | [2009/32] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2009 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.05.2009 | Requête en examen déposée [2009/32] | 25.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 22.12.2010 | DK | 22.12.2010 | EE | 22.12.2010 | FI | 22.12.2010 | HU | 22.12.2010 | IE | 22.12.2010 | LT | 22.12.2010 | LV | 22.12.2010 | MT | 22.12.2010 | RO | 22.12.2010 | SE | 22.12.2010 | SI | 22.12.2010 | SK | 22.12.2010 | TR | 22.12.2010 | BG | 22.03.2011 | GR | 23.03.2011 | IS | 22.04.2011 | PT | 22.04.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
MT | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
TR | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2013/14] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
MT | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | CY | 22.12.2010 | |
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
IE | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/37] | CY | 22.12.2010 | |
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/34] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/29] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
LT | 22.12.2010 | ||
LV | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0459206 (BASF CORP [US]) [A] 1 * page 3, line 14 - line 20 * * examples 1-6 *; | [AD]WO9708224 (POLYMER ENG GMBH [DE], et al) [AD] 1 * page 4, line 5 - line 25 * * claim 1 *; | [A]US5703204 (GITTINGER ANDREAS [DE], et al) [A] 1 * abstract * * page 2, line 21 - line 44 *; | [A]WO9910408 (DU PONT [US]) [A] 1 * page 9, line 20 - line 22 * * figure 1 *; | [AD]DE19925906 (BASF AG [DE]) [AD] 1 * page 2, line 56 - line 64 * * claim 1 *; | [A]DE10335451 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]) [A] 1 * abstract ** paragraph [0020] * |