EP2074237 - PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES FORGEES A CHAUD EN ALLIAGE DE MAGNESIUM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.10.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 30.12.2018 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.01.2019 [2019/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Safran Transmission Systems 18 Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | Pour tous les Etats désignés Manoir Aerospace 46/52 quai de la Râpée 75012 Paris / FR | [2017/31] |
Précédent [2016/38] | Pour tous les Etats désignés Safran Transmission Systems 18 Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Manoir Industries 37 Rue de Liège 75008 Paris / FR | |||
Précédent [2009/27] | Pour tous les Etats désignés HISPANO-SUIZA 18, Boulevard Louis Seguin 92700 Colombes / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Manoir Industries 37 Rue de Liège 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
CANTREL, Pascal 20 Avenue du Général Leclerc 10200 Bar sur Aube / FR | 02 /
LUBIN, Sophie 58 Avenue du Général Leclerc 95220 Herblay / FR | 03 /
MAUHE, Christian, Henri, Paul 13 rue des Morillons 78500 SARTROUVILLE / FR | 04 /
ROBERT, Isabelle 114 Avenue Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine / FR | 05 /
STRACCHI, Jean 12 rue Croisette 10200 Bar sur Aube / FR | [2009/28] |
Précédent [2009/27] | 01 /
CANTREL, Pascal 20 Avenue du Général Leclerc 10200 Bar sur Aube / FR | ||
02 /
LUBIN, Sophie 58 Avenue du Général Leclerc 95220 Herblay / FR | |||
03 /
MAUHE, Christian, Henri, Paul Résidence les Fossettes 29 rue Desaix 78800 Houilles / FR | |||
04 /
ROBERT, Isabelle 114 Avenue Carnot 78700 Conflans Sainte Honorine / FR | |||
05 /
STRACCHI, Jean 12 rue Croisette 10200 Bar sur Aube / FR | Mandataire(s) | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2018/08] | Gevers & Orès 41 avenue de Friedland 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2009/27] | Cabinet Bloch & Gevers 23bis, rue de Turin 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07823307.9 | 19.07.2007 | [2009/27] | WO2007FR01245 | Numéro de priorité, date | FR20060053053 | 20.07.2006 Format original publié: FR 0653053 | [2009/27] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008009825 | Date: | 24.01.2008 | Langue: | FR | [2008/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2074237 | Date: | 01.07.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2074237 | Date: | 21.02.2018 | Langue: | FR | [2018/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.01.2009 | Classification | IPC: | C22F1/06, C22C23/06 | [2009/27] | CPC: |
C22C23/06 (EP,US);
C22F1/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2018/08] |
Précédent [2010/06] | DE, FR, GB, IT | ||
Précédent [2009/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HEISS GESCHMIEDETEN TEILEN AUS EINER MAGNESIUMLEGIERUNG | [2009/27] | Anglais: | PROCESS FOR MANUFACTURING HOT-FORGED PARTS MADE OF A MAGNESIUM ALLOY | [2009/27] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION DE PIECES FORGEES A CHAUD EN ALLIAGE DE MAGNESIUM | [2009/27] | Entrée dans la phase régionale | 20.02.2009 | Taxe nationale de base payée | 20.02.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.02.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2009 | Requête en examen déposée [2009/27] | 27.04.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.07.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 07.09.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 02.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2018 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.12.2016 | Opposition(s) | 22.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2005035811 (MAGNESIUM ELEKTRON LTD [GB], et al) [X] 1-13 * claims 1-24 * * page 9, paragraph 1 - page 10, paragraph 1 * * example 7 *; | [XA]EP1329530 (DEAD SEA MAGNESIUM LTD [IL], et al) [X] 1,2 * claims 1-28 * * column 3, paragraph 7 - paragraph 12 * * column 4, paragraph 18 - column 7, paragraph 34 * * column 9, paragraph 41 * * figures 3-7 * [A] 3-13; | [XA]WO2005052204 (KAWAMURA YOSHIHITO [JP], et al) [X] 1,2 * paragraph [0010] - paragraph [0099] * * paragraph [0106] - paragraph [0123] * [A] ; | [PX]EP1690954 (KAWAMURA YOSHIHITO [JP]) [PX] 1,2; | [A]EP1640466 (UNIV KUMAMOTO [JP], et al) [A] 1-13 * claims 1-12 *; | [A]GB1023128 (DOW CHEMICAL CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US3157496 (FOERSTER GEORGE S) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US3092492 (FOERSTER GEORGE S) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO2004001087 (CAST CENTRE PTY LTD [AU], et al) [A] 1-13 * claims 1-15 *; | [A]US4116731 (TIKHOVA NINA MIKHAILOVNA, et al) [A] 1-13 * claims 1-4 * * examples 1-3 *; | [A]WO9624701 (ALCAN INT LTD [CA], et al) [A] 1-13 * claims 1-19 *; | [A]US2003000608 (HORIE TOSHIO [JP], et al) [A] 1-13 * claims 1-20 * |