EP2063880 - COMPOSITION DESTINEE AU TRAITEMENT DE LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.06.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.06.2010 | Demande réputée retirée | publié le 21.07.2010 [2010/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GEMAC 12, rue Condorcet 33150 Cenon / FR | [2009/23] | Inventeur(s) | 01 /
GEFFARD, Michel 200 avenue de Thouars F-33400 Talence / FR | [2009/23] | Mandataire(s) | Cenatiempo, Julie Adeline Anne Société Aquinov Allée de la Forestière 33750 Beychac et Caillau / FR | [N/P] |
Précédent [2009/23] | Cenatiempo, Julie Adeline Anne Société Aquinov Allée de la Forestière F-33750 Beychac et Caillau / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07823842.5 | 17.09.2007 | [2009/23] | WO2007FR51947 | Numéro de priorité, date | FR20060053789 | 18.09.2006 Format original publié: FR 0653789 | [2009/23] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008035001 | Date: | 27.03.2008 | Langue: | FR | [2008/13] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2063880 | Date: | 03.06.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 27.03.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2008 | Classification | IPC: | A61K31/198, A61K31/185, A61K31/20, A61K31/201, A61K31/203, A61K38/04, A61P25/28, A61P21/00 | [2009/23] | CPC: |
A61K47/12 (EP,US);
A61K31/185 (EP,US);
A61K31/198 (EP,US);
A61K31/20 (EP,US);
A61K31/201 (EP,US);
A61K31/203 (EP,US);
A61K38/04 (EP,US);
A61K47/42 (EP,US);
A61P21/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/185, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/198, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/201, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/203, A61K2300/00 (EP,US); | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNG FÜR DIE BEHANDLUNG VON AMYOTROPHER LATERALSKLEROSE | [2009/23] | Anglais: | COMPOSITION FOR THE TREATMENT OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS | [2009/23] | Français: | COMPOSITION DESTINEE AU TRAITEMENT DE LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE | [2009/23] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/23] | 02.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/29] | 16.02.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]FR2727117 (GEFFARD MICHEL [FR]) [X] 1,2,4 * pages 21-22; example 2 * * claims 1-7 * * page 8, line 30 - page 9, line 4 * * page 2, lines 22-25 * [A] 5; | [X]WO9615810 (GEFFARD MICHEL [FR]) [X] 1,2,4 * sentence 1 * * page 3, lines 22-32 * * pages 21-22; example 2 *; | [PX]WO2006125930 (GEMAC [FR], et al) [PX] 1,2 * the whole document *; | [PX]FR2886153 (GEMAC SA [FR]) [PX] 1,2 * page 6, lines 9-11; claims 1,2,11 * * pages 8-9; example 1 *; | [A] - JACKSON M ET AL, "THERAPEUTIC DEVELOPMENTS IN THE TREATMENT OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS", EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS, ASHLEY PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, (20021001), vol. 11, no. 10, ISSN 1354-3784, pages 1343 - 1364, XP008035103 [A] 1,2,4,5 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543784.11.10.1343 |