EP2089820 - PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR GÉNÉRER UN RÉSUMÉ D'UN FLUX DE DONNÉES VIDÉO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.06.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2013/39] |
Précédent [2009/34] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
MCKINNEY, Martin F. High Tech Campus Building 44 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
EHLERS, Enno L. High Tech Campus Building 44 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
BARBIERI, Mauro High Tech Campus Building 44 5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
FONSECA, Pedro High Tech Campus Building 44 5656 AE Eindhoven / NL | [2009/34] | Mandataire(s) | Uittenbogaard, Frank Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2013/34] | Uittenbogaard, Frank Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2009/34] | Uittenbogaard, Frank Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 07827039.4 | 09.11.2007 | [2009/34] | WO2007IB54558 | Numéro de priorité, date | EP20060123981 | 14.11.2006 Format original publié: EP 06123981 | [2009/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008059416 | Date: | 22.05.2008 | Langue: | EN | [2008/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2089820 | Date: | 19.08.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2089820 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | EN | [2013/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2008 | Classification | IPC: | G06F17/30, G11B27/031 | [2009/34] | CPC: |
G11B27/28 (EP,US);
G06F16/739 (EP,US);
G06F16/7844 (EP,US);
G11B27/031 (KR);
H04N5/93 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/34] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERSTELLUNG EINER ZUSAMMENFASSUNG EINES VIDEODATENSTROMS | [2009/34] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING A SUMMARY OF A VIDEO DATA STREAM | [2009/34] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR GÉNÉRER UN RÉSUMÉ D'UN FLUX DE DONNÉES VIDÉO | [2009/34] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2009 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/34] | 21.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.03.2013 | Opposition(s) | 22.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.11.2007 | AT | 21.08.2013 | BE | 21.08.2013 | BG | 21.08.2013 | CY | 21.08.2013 | CZ | 21.08.2013 | DK | 21.08.2013 | EE | 21.08.2013 | ES | 21.08.2013 | FI | 21.08.2013 | IT | 21.08.2013 | LT | 21.08.2013 | LV | 21.08.2013 | MC | 21.08.2013 | MT | 21.08.2013 | NL | 21.08.2013 | PL | 21.08.2013 | RO | 21.08.2013 | SE | 21.08.2013 | SI | 21.08.2013 | SK | 21.08.2013 | TR | 21.08.2013 | IE | 09.11.2013 | LU | 09.11.2013 | GR | 22.11.2013 | CH | 30.11.2013 | LI | 30.11.2013 | IS | 21.12.2013 | PT | 23.12.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/34] | HU | 09.11.2007 | |
AT | 21.08.2013 | ||
BE | 21.08.2013 | ||
BG | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
TR | 21.08.2013 | ||
IE | 09.11.2013 | ||
LU | 09.11.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
TR | 21.08.2013 | ||
IE | 09.11.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
IE | 09.11.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/34] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/33] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
MC | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
ES | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
IT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
CZ | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
EE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
SK | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
NL | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
RO | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
DK | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 21.08.2013 | |
BE | 21.08.2013 | ||
CY | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 07.08.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
BE | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 07.08.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
LV | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
SI | 21.08.2013 | ||
GR | 22.11.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 07.08.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
FI | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
PL | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 07.08.2013 | |
AT | 21.08.2013 | ||
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
IS | 21.12.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 21.08.2013 | |
LT | 21.08.2013 | ||
SE | 21.08.2013 | ||
PT | 23.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 21.08.2013 | |
PT | 23.12.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2002126143 (BAE SO YOUNG [KR], et al) [X] 1,2,6-8 * paragraph [0042] - paragraph [0043] * * paragraph [0049]; figures 5,6 *; | [X]US2002126203 (YU JAE SHIN [KR], et al) [X] 1,2,6-8 * paragraph [0044] * * paragraph [0066]; figure 8 *; | [A]US2006075454 (JUNG CHEOLKON [KR], et al) [A] 1,6-8* paragraph [0063] - paragraph [0065] * | par le demandeur | US2002126143 |