04.09.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.10.2015 [2015/41] |
24.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
17.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2015 [2015/34] |
03.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.08.2015 [2015/32] |
24.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.11.2014 [2014/48] |
18.07.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
11.07.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.08.2014 [2014/33] |
27.06.2014 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 30.07.2014 [2014/31] |
09.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.06.2014 [2014/24] |
02.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2014 [2014/23] |
25.04.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.05.2014 [2014/22] |
18.04.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.05.2014 [2014/21] |
28.03.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.04.2014 [2014/18] |
28.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.04.2014 [2014/14] |
14.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.03.2014 [2014/12] |
07.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.03.2014 [2014/11] |
31.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.03.2014 [2014/10] |
24.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2014 [2014/09] |
17.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2014 [2014/08] |
23.08.2013 |
Changement - demandeur |
publié le 25.09.2013 [2013/39] |
19.07.2013 |
Délivrance (prévue) |
publié le 21.08.2013 [2013/34] |
15.07.2013 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
15.07.2013 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
20.03.2013 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
04.12.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.12.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.12.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.01.2010 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 17.02.2010 [2010/07] |
08.12.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.07.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 19.08.2009 [2009/34] |
17.07.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 19.08.2009 [2009/34] |
19.06.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
06.04.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.03.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.03.2009 |
Modification par le demandeur |
|
05.06.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.05.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.01.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|