EP2078696 - PARTICULES DE SILICE MÉSOPOREUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.10.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2024 | Demande réputée retirée | publié le 31.07.2024 [2024/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kao Corporation 14-10, Nihonbashi-Kayabacho, 1-chome Chuo-ku Tokyo 103-8210 / JP | [2009/29] | Inventeur(s) | 01 /
YANO, Toshihiro c/o Kao Corporation, Wakayama Research Laboratories, 1334, Minato Wakayama-shi, Wakayama 640-8580 / JP | 02 /
SAWADA, Takuya c/o Kao Corporation, Wakayama Research Laboratories, 1334, Minato Wakayama-shi, Wakayama 640-8580 / JP | [2009/29] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/29] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07829819.7 | 15.10.2007 | [2009/29] | WO2007JP70085 | Numéro de priorité, date | JP20060295958 | 31.10.2006 Format original publié: JP 2006295958 | JP20060337561 | 14.12.2006 Format original publié: JP 2006337561 | JP20070011776 | 22.01.2007 Format original publié: JP 2007011776 | [2009/29] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008053695 | Date: | 08.05.2008 | Langue: | JA | [2008/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2078696 | Date: | 15.07.2009 | Langue: | EN | [2009/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.05.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.07.2015 | Classification | IPC: | C01B37/02, C01B33/18, B01J20/28, B01J20/32, B01J21/08, B01J35/02, B01J35/08, B01J35/10, B01J20/10 | [2015/22] | CPC: |
C01B37/02 (EP,US);
B01J20/103 (EP,US);
B01J20/28004 (EP,US);
B01J20/28021 (EP,US);
B01J20/28061 (EP,US);
B01J20/28064 (EP,US);
B01J20/28066 (EP,US);
B01J20/28083 (EP,US);
B01J20/3293 (EP,US);
B01J21/08 (EP,US);
B01J35/40 (EP,US);
B01J35/51 (EP,US);
B01J35/617 (EP,US);
C01B33/18 (EP,US);
Y10S977/773 (EP,US);
|
Précédent IPC [2009/29] | C01B37/02, C01B33/18 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/29] | Titre | Allemand: | MESOPORÖSE SILICIUMDIOXIDTEILCHEN | [2009/29] | Anglais: | MESOPOROUS SILICA PARTICLES | [2009/29] | Français: | PARTICULES DE SILICE MÉSOPOREUSE | [2009/29] | Entrée dans la phase régionale | 21.04.2009 | Traduction produite | 21.04.2009 | Taxe nationale de base payée | 21.04.2009 | Taxe de recherche payée | 21.04.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.04.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/29] | 25.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.11.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/31] | 22.03.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.05.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 25.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 23.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 25.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 25.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 17 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US5922299 (BRUINSMA PAUL J [US], et al); | [A]US6221326 (AMICHE FREDERIC [FR]); | [XA]US2005244322 (CHEN JIANFENG [CN], et al); | Recherche internationale | [A]JPH11278825 (AGENCY IND SCIENCE TECHN); | [A]JP2006102592 (SHIGA PREF GOV, et al); | par le demandeur | JP2000219770 | JP2006102592 |