EP2198594 - PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME POUR DES MESSAGES D'APPEL MIS EN GARDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.01.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 22.08.2018 [2018/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2014/28] |
Précédent [2010/25] | Pour tous les Etats désignés Ascendent Telecommunications, Inc. 2000 Bridge Parkway, Suite 100 Redwood City, CA 94065 / US | Inventeur(s) | 01 /
JAMES, Robert, J., Jr. 405 Kelly Avenue Half Moon Bay, CA 94019 / US | 02 /
YAP, Shen-Yuan 2000 Bridge Drive Extension:66023 Suite 100,101 Redwood City, California / US | [2015/09] |
Précédent [2010/31] | 01 /
JAMES, Robert, J., Jr. 405 Kelly Avenue Half Moon Bay, CA 94019 / US | ||
02 /
YAP, Shen-Yuan 2000 Bridge Drive Extension:66023 Suite 100,101 Redwood City, California / US | |||
Précédent [2010/25] | 01 /
JAMES, Robert, J., Jr. 405 Kelly Avenue Half Moon Bay, CA 94019 / US | ||
02 /
YAP, Shen-Yuan 20528 Ventura Boulevard Apt. 318 Woodland Hills, CA 91364 / US | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/09] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | ||
Précédent [2010/25] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07839410.3 | 10.10.2007 | [2010/25] | WO2007US21598 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009048443 | Date: | 16.04.2009 | Langue: | EN | [2009/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2198594 | Date: | 23.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2198594 | Date: | 25.02.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2011 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04M1/725, H04M3/428 | [2014/31] | CPC: |
H04M3/428 (EP);
H04M1/72513 (EP);
H04L65/1053 (EP);
H04L65/1096 (EP);
H04M2201/14 (EP)
|
Précédent IPC [2011/52] | H04M3/428, H04M1/725 | ||
Précédent IPC [2011/32] | H04M3/00, H04M1/725 | ||
Précédent IPC [2010/25] | H04M3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/25] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM FÜR PARK-RUFNACHRICHTEN | [2010/25] | Anglais: | METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR PARK CALL MESSAGES | [2010/25] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME POUR DES MESSAGES D'APPEL MIS EN GARDE | [2010/25] | Entrée dans la phase régionale | 08.04.2010 | Taxe nationale de base payée | 08.04.2010 | Taxe de recherche payée | 08.04.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.04.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.04.2010 | Requête en examen déposée [2010/25] | 05.09.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.2014 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 23.09.2014 | 09.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.2014 | Date des procédures orales (annulées) | 08.01.2015 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.01.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.03.2012 | Opposition(s) | 26.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.10.2007 | AT | 25.02.2015 | BE | 25.02.2015 | BG | 25.02.2015 | CY | 25.02.2015 | CZ | 25.02.2015 | DK | 25.02.2015 | EE | 25.02.2015 | ES | 25.02.2015 | FI | 25.02.2015 | IT | 25.02.2015 | LT | 25.02.2015 | LV | 25.02.2015 | MC | 25.02.2015 | MT | 25.02.2015 | PL | 25.02.2015 | PT | 25.02.2015 | RO | 25.02.2015 | SE | 25.02.2015 | SI | 25.02.2015 | SK | 25.02.2015 | TR | 25.02.2015 | GR | 26.05.2015 | IS | 25.06.2015 | IE | 10.10.2015 | LU | 10.10.2015 | CH | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | [2018/34] |
Précédent [2017/39] | HU | 10.10.2007 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 10.10.2015 | ||
LU | 10.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/45] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 10.10.2015 | ||
LU | 10.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 10.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 10.10.2015 | ||
Précédent [2016/26] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 10.10.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 25.02.2015 | |
LT | 25.02.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 25.02.2015 | Citations: | Recherche | [X]US2005075132 (UKON TSUTOMU [JP]) [X] 1-25* paragraphs [0077] - [0149] * | Recherche internationale | [X]US2002137493 (DUTTA RABINDRANATH [US]); | [A]US2004001501 (DELVEAUX WILLIAM J [US], et al); | [A]US2006154654 (JABBOUR FADI R [US], et al) | Examen | US2004022381 | par le demandeur | US2002137493 | US2005075132 |