EP2080027 - PROCÉDÉS POUR LA DÉTECTION ET LE DIAGNOSTIC D'UNE INFECTION A TRYPANOSOMA CRUZI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 60064-3500 / US | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 60064 / US | Inventeur(s) | 01 /
SHAH, Dinesh O 1408 Juliet Lane Libertyville, Illinois 60048 / US | 02 /
CHANG, Chi-Deu 2144 Kenton Lane Green Oaks, Illinois 60048 / US | 03 /
SCHOCHETMAN, Gerald 2508 Buckland Lane Northbrook, Illinois 60062 / US | 04 /
CHENG, Kevin Y 105 Windsor Place Mundelein, Illinois 60060 / US | [2009/34] |
Précédent [2009/30] | 01 /
SHAH, Dinesh O 1048 Juliet Lane Libertyville, Illinois 60048 / US | ||
02 /
CHANG, Chi-Deu 2144 Kenton Lane Green Oaks, Illinois 60048 / US | |||
03 /
SCHOCHETMAN, Gerald 2508 Buckland Lane Northbrook, Illinois 60062 / US | |||
04 /
CHENG, Kevin Y 105 Windsor Place Mundelein, Illinois 60060 / US | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/41] | Modiano, Micaela Nadia Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | ||
Précédent [2009/36] | Modiano, Micaela Nadia Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | ||
Précédent [2009/30] | Modiano, Micaela Nadia Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07844370.2 | 18.10.2007 | [2009/30] | WO2007US81735 | Numéro de priorité, date | US20060583203 | 19.10.2006 Format original publié: US 583203 | [2009/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008051782 | Date: | 02.05.2008 | Langue: | EN | [2008/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2080027 | Date: | 22.07.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2080027 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.05.2008 | Classification | IPC: | G01N33/553 | [2009/30] | CPC: |
G01N33/56905 (EP,US);
G01N33/543 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/30] | Etats autorisant lextension | AL | 18.05.2009 | BA | 18.05.2009 | HR | 18.05.2009 | MK | 18.05.2009 | RS | 18.05.2009 | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM NACHWEIS UND ZUR DIAGNOSE EINER INFEKTION MIT TRYPANOSOMA CRUZI | [2009/30] | Anglais: | METHODS FOR THE DETECTION AND DIAGNOSIS OF TRYPANOSOMA CRUZI INFECTION | [2009/30] | Français: | PROCÉDÉS POUR LA DÉTECTION ET LE DIAGNOSTIC D'UNE INFECTION A TRYPANOSOMA CRUZI | [2009/30] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2009 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.05.2009 | Requête en examen déposée [2009/30] | 31.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.12.2009 | Opposition(s) | 13.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/38] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 20.05.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.05.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.10.2011 | BE | 12.10.2011 | CY | 12.10.2011 | CZ | 12.10.2011 | DK | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | FI | 12.10.2011 | HU | 12.10.2011 | LT | 12.10.2011 | LV | 12.10.2011 | MT | 12.10.2011 | NL | 12.10.2011 | PL | 12.10.2011 | RO | 12.10.2011 | SE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | SK | 12.10.2011 | TR | 12.10.2011 | IE | 18.10.2011 | LU | 18.10.2011 | CH | 31.10.2011 | LI | 31.10.2011 | MC | 31.10.2011 | BG | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | IS | 12.02.2012 | PT | 13.02.2012 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
TR | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
LU | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
LU | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
LU | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/14] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/47] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 18.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/36] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/34] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/21] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 12.10.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US6419933 (REED STEVEN G [US], et al); | [AD]US2004132077 (KIRCHHOFF LOUIS V [US], et al); | [PX] - CHENG KEVIN Y ET AL, "Immunoblot assay using recombinant antigens as a supplemental test to confirm the presence of antibodies to Trypanosoma cruzi", CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, (200704), vol. 14, no. 4, ISSN 1556-6811, pages 355 - 361, XP002470337 [PX] 1-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/CVI.00401-06 | [A] - FERREIRA A W ET AL, "Enzyme-linked immunosorbent assay for serological diagnosis of Chagas' disease employing a Trypanosoma cruzi recombinant antigen that consists of four different peptides", JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, (200112), vol. 39, no. 12, ISSN 0095-1137, pages 4390 - 4395, XP002470338 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.39.12.4390-4395.2001 | [A] - SAEZ-ALQUEZAR AMADEO ET AL, "Serological confirmation of Chagas' disease by a recombinant and peptide antigen line immunoassay: INNO-LIA Chagas", JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, (200002), vol. 38, no. 2, ISSN 0095-1137, pages 851 - 854, XP002470339 | Examen | - DA SILVEIRA JOSE FRANCO ET AL, "Chagas disease: Recombinant Trypanosoma cruzi antigens for serological diagnosis", TRENDS IN PARASITOLOGY, (200106), vol. 17, no. 6, doi:doi:10.1016/S1471-4922(01)01897-9, ISSN 1471-4922, pages 286 - 291, XP055211806 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1471-4922(01)01897-9 |