EP2093931 - PROCÉDÉ, SYSTÈME ET FONCTION PCRF POUR TRAITEMENT DE FLUX DE DONNÉES DE SERVICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/35] | PROCÉDÉ ET SYSTÈME ET FONCTION PCRF POUR TRAITEMENT D'OPÉRATIONS | ||
[2012/30] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.10.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Précédent [2009/35] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
HUANG, Shibi Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHAO, Peng Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
MAO, Yuxin Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
TAN, Shiyong Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 05 /
LI, Yan Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 06 /
WEI, Weihua Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2012/49] |
Précédent [2009/35] | 01 /
HUANG, Shibi Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
ZHAO, Peng Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
03 /
MAO, Yuxin Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
04 /
TAN, Shiyong Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
05 /
LI, Yan Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
06 /
WEI, Weihua Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/18] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Précédent [2009/35] | Barth, Stephan Manuel Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07846018.5 | 29.12.2007 | [2009/35] | WO2007CN03984 | Numéro de priorité, date | CN20071089952 | 23.03.2007 Format original publié: CN200710089952 | [2009/35] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008116363 | Date: | 02.10.2008 | Langue: | ZH | [2008/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2093931 | Date: | 26.08.2009 | Langue: | EN | [2009/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2093931 | Date: | 05.12.2012 | Langue: | EN | [2012/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 02.10.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.09.2010 | Classification | IPC: | H04L12/14, H04L12/24 | [2010/44] | CPC: |
H04L12/14 (EP,US);
H04L47/2433 (US);
H04L12/66 (EP,US);
H04L41/0893 (US);
H04L41/0894 (EP);
H04L41/0896 (US);
|
Précédent IPC [2009/35] | H04L12/14 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, SYSTEM UND POLICY KONTROLLE UND FUNKTION ZUR VERGEBÜHRUNGSREGELUNG VON DIENSTDATENSTROMEN | [2012/30] | Anglais: | METHOD, SYSTEM AND POLICY CONTROL AND CHARGING RULES FUNCTION FOR PROCESSING SERVICE DATA STREAMS | [2012/30] | Français: | PROCÉDÉ, SYSTÈME ET FONCTION PCRF POUR TRAITEMENT DE FLUX DE DONNÉES DE SERVICE | [2012/30] |
Précédent [2009/35] | GESCHÄFTSVERARBEITUNGS-VERFAHREN UND -SYSTEM, POLICY KONTROLLE UND FUNKTION ZUR VERGEBÜHRUNGSREGELUNG | ||
Précédent [2009/35] | BUSINESS PROCESSING METHOD AND SYSTEM, POLICY CONTROL AND CHARGING RULES FUNCTION | ||
Précédent [2009/35] | PROCÉDÉ ET SYSTÈME ET FONCTION PCRF POUR TRAITEMENT D'OPÉRATIONS | Entrée dans la phase régionale | 06.07.2009 | Traduction produite | 06.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 06.07.2009 | Taxe de recherche payée | 06.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/35] | 13.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.05.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.2012 | Taxe de délivrance payée | 16.10.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.03.2012 | Opposition(s) | 06.09.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.12.2007 | AT | 05.12.2012 | BE | 05.12.2012 | CY | 05.12.2012 | CZ | 05.12.2012 | DK | 05.12.2012 | EE | 05.12.2012 | FI | 05.12.2012 | IT | 05.12.2012 | LT | 05.12.2012 | LV | 05.12.2012 | MT | 05.12.2012 | NL | 05.12.2012 | PL | 05.12.2012 | RO | 05.12.2012 | SE | 05.12.2012 | SI | 05.12.2012 | SK | 05.12.2012 | TR | 05.12.2012 | IE | 29.12.2012 | LU | 29.12.2012 | CH | 31.12.2012 | LI | 31.12.2012 | MC | 31.12.2012 | FR | 05.02.2013 | BG | 05.03.2013 | GR | 06.03.2013 | IS | 05.04.2013 | PT | 05.04.2013 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
IT | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
MT | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
TR | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
LU | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
FR | 05.02.2013 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
IT | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
MT | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
TR | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
FR | 05.02.2013 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2014/07] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
IT | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
MT | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
FR | 05.02.2013 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
IT | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
MT | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
MT | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
DK | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/47] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
IE | 29.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/40] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
PT | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
NL | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
RO | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
CZ | 05.12.2012 | ||
EE | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
SK | 05.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
BG | 05.03.2013 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
IS | 05.04.2013 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 05.12.2012 | |
BE | 05.12.2012 | ||
CY | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 05.12.2012 | |
CY | 05.12.2012 | ||
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
Précédent [2013/26] | CY | 05.12.2012 | |
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
SI | 05.12.2012 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | CY | 05.12.2012 | |
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
GR | 06.03.2013 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 05.12.2012 | |
FI | 05.12.2012 | ||
LT | 05.12.2012 | ||
LV | 05.12.2012 | ||
PL | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 05.12.2012 | |
LT | 05.12.2012 | ||
SE | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/21] | LT | 05.12.2012 | |
SE | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/20] | LT | 05.12.2012 | Citations: | Recherche | [A]WO2004036825 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-15 * abstract * * figures 2-8 * * claims 1-30 *; | [A]EP1610502 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-15 * abstract ** paragraph [0044]; claim 25 *; | [A]WO2006071155 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0115] * * claims 1-39 *; | [XI] - "3GPP TS 29.212 V7.0.0", INTERNET CITATION, (20070320), URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29212.htm, (20080101), XP003020387 [X] 1,2,8-15 * paragraph [04.1] - paragraph [5.6.4] * [I] 3-7 | [XI] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Policy and Charging Control signalling flows and QoS parameter mapping; (Release 7); 3GPP TS 29.213", INTERNET CITATION, (20070301), URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29213.htm, (20071206), XP002461325 [X] 1,2,8-15 * paragraph [04.1] - paragraph [06.3] * [I] 3-7 | [XI] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Policy and charging control architecture; (Release 7); 3GPP TS 23.203", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP); TECHNICALSPECIFICATION (TS), XX, XX, (20061201), vol. 23.203, no. v7.1.0, pages 1 - 35, XP002457540 [X] 1,2,8-15 * paragraph [04.1] - paragraph [07.5] * [I] 3-7 | Recherche internationale | [A]WO2005084061 (FRANCE TELECOM [FR], et al); | [A]CN1859197 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) | Examen | - ERICSSON, "PCC support for service priority", 3GPP DRAFT; S2-071898, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20070419), vol. SA WG2, no. Beijing; 20070419, XP050259636 | - HUAWEI, "Adding Bearer-Priority AVP for Gx", 3GPP DRAFT; C3-070290-CR(ADD BEARER-PRIORITY AVP FOR GX)(29.212 R7)V7.0, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20070402), vol. CT WG3, no. Frankfurt; 20070402, XP050031685 |