EP2097160 - Micro-dispositif et procédé de traitement d'échantillons liquides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/37] | MICRO-DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'ÉCHANTILLONS LIQUIDES. | ||
[2012/13] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2013/14] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | |||
Précédent [2010/18] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment D "Le Ponant" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | |||
Précédent [2009/37] | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 25, rue Leblanc Immeuble "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
FOUILLET, Yves 17 chemin des Carrières 38340 Voreppe / FR | 02 /
DAVOUST, Laurent 30 rue Jules Ferry 72510 Requeil / FR | [2009/37] | Mandataire(s) | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, Rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Précédent [2013/14] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | ||
Précédent [2009/37] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07847689.2 | 03.12.2007 | [2009/37] | WO2007EP63178 | Numéro de priorité, date | FR20060055327 | 05.12.2006 Format original publié: FR 0655327 | [2009/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008068229 | Date: | 12.06.2008 | Langue: | FR | [2008/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2097160 | Date: | 09.09.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2097160 | Date: | 03.04.2013 | Langue: | FR | [2013/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.06.2008 | Classification | IPC: | B01F3/08, B01F13/00, B01D43/00, F04B17/00, G01N1/28, G01N33/487, G01N9/32 | [2009/37] | CPC: |
B01L3/5088 (EP,US);
B01F33/3021 (EP,US);
B01F23/41 (EP,US);
B01F33/3031 (EP,US);
F04B19/006 (EP,US);
B01L2200/0647 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/37] | Titre | Allemand: | Mikrovorrichtung und Verfahren zur Behandlung von flüssigen Proben | [2012/13] | Anglais: | Microdevice and method for treating liquid specimens | [2012/13] | Français: | Micro-dispositif et procédé de traitement d'échantillons liquides | [2012/13] |
Précédent [2009/37] | MIKROVORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON FLÜSSIGEN PROBEN | ||
Précédent [2009/37] | MICRODEVICE FOR TREATING LIQUID SPECIMENS. | ||
Précédent [2009/37] | MICRO-DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'ÉCHANTILLONS LIQUIDES. | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2009 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/37] | 09.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 07.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.08.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 13.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 13.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.02.2010 | Opposition(s) | 06.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/11] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 07.10.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.10.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.10.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.12.2007 | AT | 03.04.2013 | CY | 03.04.2013 | CZ | 03.04.2013 | DK | 03.04.2013 | EE | 03.04.2013 | FI | 03.04.2013 | IT | 03.04.2013 | LT | 03.04.2013 | LV | 03.04.2013 | MC | 03.04.2013 | MT | 03.04.2013 | NL | 03.04.2013 | PL | 03.04.2013 | RO | 03.04.2013 | SE | 03.04.2013 | SI | 03.04.2013 | SK | 03.04.2013 | TR | 03.04.2013 | BG | 03.07.2013 | GR | 04.07.2013 | ES | 14.07.2013 | IS | 03.08.2013 | PT | 05.08.2013 | IE | 03.12.2013 | LU | 03.12.2013 | BE | 31.12.2013 | CH | 31.12.2013 | LI | 31.12.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/34] | HU | 03.12.2007 | |
AT | 03.04.2013 | ||
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
IE | 03.12.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/46] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
LU | 03.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 03.04.2013 | |
SI | 03.04.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/37] | SI | 03.04.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US6565727 (SHENDEROV ALEXANDER DAVID [US]) [X] 1,9-11,15 * column 5, line 51 - column 6, line 5 * * figure 6 * [A] 2-8,12-14,16-30; | [XA]US2003183525 (ELROD SCOTT A [US], et al) [X] 1,3,5,9,15,16 * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * paragraph [0043] * * figures 10,11 * [A] 2,4,6-8,10-14,17-30; | [A]WO2005047696 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-30 * page 2, line 1 - line 20 ** figures 1,2 *; | [XA]US2006132542 (BRUYKER DIRK D [US], et al) [X] 1,5,8,9,15,16 * paragraph [0039] - paragraph [0040] * * paragraph [0044] * * figures 6A,6B,7A,7B * [A] 2-4,6,7,10-14,17-30 |