EP2203365 - ENTREPÔT AUTOMATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hen S.R.L. Via Guido Rossa 15 41057 Spilamberto (Modena) / IT | [2010/27] | Inventeur(s) | 01 /
CLO', Ivan Via dei Liutai 5 I-41057 Spilamberto (Modena) / IT | [2010/27] | Mandataire(s) | Colò, Chiara BUGNION S.p.A. Via M. Vellani, 20 41124 Modena / IT | [2011/41] |
Précédent [2010/27] | Colò, Chiara BUGNION S.p.A. Via M. Vellani, 20 41124 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07849723.7 | 29.10.2007 | [2010/27] | WO2007IT00754 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009057166 | Date: | 07.05.2009 | Langue: | EN | [2009/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2203365 | Date: | 07.07.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2203365 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.05.2009 | Classification | IPC: | B65G1/04, B65G1/137 | [2010/27] | CPC: |
B65G1/0407 (EP,US);
B65G1/0435 (EP,US);
B65G1/1371 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/27] | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES LAGERHAUS | [2010/27] | Anglais: | AN AUTOMATIC WAREHOUSE | [2010/27] | Français: | ENTREPÔT AUTOMATIQUE | [2010/27] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/27] | 29.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.12.2010 | Opposition(s) | 13.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.10.2011 | BE | 12.10.2011 | CY | 12.10.2011 | CZ | 12.10.2011 | DK | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | FI | 12.10.2011 | HU | 12.10.2011 | LT | 12.10.2011 | LV | 12.10.2011 | MT | 12.10.2011 | NL | 12.10.2011 | PL | 12.10.2011 | RO | 12.10.2011 | SE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | SK | 12.10.2011 | TR | 12.10.2011 | IE | 29.10.2011 | LU | 29.10.2011 | CH | 31.10.2011 | LI | 31.10.2011 | MC | 31.10.2011 | BG | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | ES | 23.01.2012 | IS | 12.02.2012 | PT | 13.02.2012 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
TR | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
LU | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
LU | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
LU | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/14] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/47] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 29.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/36] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/34] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/21] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 12.10.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPS6052403 (NIPPON FILING SEIZO KK) [X] 1,6,8-12 * abstract *; | [A]US2003156428 (ROBEY TIMOTHY [US]) [A] 1* paragraph [0003]; figures 1-3 *; | [XY]EP1357247 (GARNY SICHERHEITSTECHN GMBH [DE]) [X] 1,6,7,10-12 * paragraph [0027] - paragraph [0028]; figure 4 * [Y] 8,9; | [Y]EP1637476 (SYSTEM SPA [IT]) [Y] 8,9 * paragraph [0018] * | Examen | US2004208731 | par le demandeur | EP1357247 | US2004208731 |