Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
02.12.2011 | Demande réputée retirée | publié le 04.01.2012 [2012/01] |
09.08.2011 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
04.01.2011 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
10.12.2010 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 12.01.2011 [2011/02] |
10.12.2010 | Changement - classification | publié le 12.01.2011 [2011/02] |
05.02.2010 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 10.03.2010 [2010/10] |
27.01.2010 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
30.10.2009 | Changement - inventeur | publié le 02.12.2009 [2009/49] |
21.08.2009 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 23.09.2009 [2009/39] |
21.08.2009 | Requête en examen présentée | publié le 23.09.2009 [2009/39] |
28.07.2009 | Données PCT avant la publication européenne | |
10.07.2009 | Données PCT avant la publication européenne | |
02.07.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
14.06.2008 | Données PCT avant la publication européenne | |
01.03.2008 | Données PCT avant la publication européenne |