EP2101891 - AIMANT ET GOUPILLE POUR JEU DE CONSTRUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.12.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.12.2011 | Demande réputée retirée | publié le 04.01.2012 [2012/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kim, Dong Wan 111-1303 Hwaseong Baran Urim Pilu Apt. Baran-ri Hyangnam-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-923 / KR | [2009/39] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Young Pil Kwang-A B/D, 629-2,Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul 135-080 / KR | [2009/49] |
Précédent [2009/39] | 01 /
KIM, Young Pil Seryu-dong Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do 441-110 / KR | Mandataire(s) | Riemann, Jörg Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/39] | Riemann, Jörg ter Meer Steinmeister & Partner GbR Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07851243.1 | 04.12.2007 | [2009/39] | WO2007KR06252 | Numéro de priorité, date | KR20060030932U | 04.12.2006 Format original publié: KR 20060030932 U | [2009/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008069549 | Date: | 12.06.2008 | Langue: | EN | [2008/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2101891 | Date: | 23.09.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.06.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.2010 | Classification | IPC: | A63H33/06 | [2011/02] | CPC: |
A63H33/046 (EP,KR,US);
A63H33/06 (EP,US);
A63H33/088 (KR);
A63H33/26 (KR)
|
Précédent IPC [2009/39] | A63H33/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/39] | Titre | Allemand: | MAGNET UND STIFT FÜR BAUSTEINSPIELZEUG | [2009/39] | Anglais: | MAGNET AND PIN FOR BLOCK TOY | [2009/39] | Français: | AIMANT ET GOUPILLE POUR JEU DE CONSTRUCTION | [2009/39] | Entrée dans la phase régionale | 02.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 02.07.2009 | Taxe de recherche payée | 02.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/39] | 08.01.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/01] | 16.08.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2795893 (VAYO HAROLD E) [A] 1 * figures 1-4; claims 1,2 *; | [A]JPH08173642 (BANDAI CO) [A] 1 * figures 1-5 *; | [A]US2004116038 (HUNTS LARRY DEAN [US]) [A] 1 * paragraph [0012] - paragraph [0016]; figures 1-5 * | Recherche internationale | [A]KR200399428Y ; | [A]JPH08257252 (SUTATSUFU KK); | [A]KR20040065186 (ORDA KOREA CO LTD) |