EP2132732 - POST-FILTRE POUR DES CODECS EN COUCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.01.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2012/10] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | ||
Précédent [2009/51] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
BRUHN, Stefan Vassvägen 11B S-192 67 Sollentuna / SE | [2009/51] | Mandataire(s) | Egrelius, Fredrik, et al Ericsson AB Patent Unit Kista 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2012/21] | Egrelius, Fredrik, et al Ericsson AB Patent Unit Kista Device, Service & Media Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | ||
Précédent [2012/02] | Norin, Klas, et al Ericsson AB Patent Unit Service Layer & Multimedia 164 80 Stockholm / SE | ||
Précédent [2009/51] | Stenborg, Anders Vilhelm, et al Aros Patent AB P.O. Box 1544 751 45 Uppsala / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07852270.3 | 14.12.2007 | [2009/51] | WO2007SE50999 | Numéro de priorité, date | US20070892638P | 02.03.2007 Format original publié: US 892638 P | [2009/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008108701 | Date: | 12.09.2008 | Langue: | EN | [2008/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2132732 | Date: | 16.12.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2132732 | Date: | 07.03.2012 | Langue: | EN | [2012/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 12.09.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.11.2010 | Classification | IPC: | G10L19/14, G10L19/04 | [2009/51] | CPC: |
G10L19/26 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/51] | Titre | Allemand: | NACHFILTER FÜR GESCHICHTETE CODECS | [2009/51] | Anglais: | POSTFILTER FOR LAYERED CODECS | [2009/51] | Français: | POST-FILTRE POUR DES CODECS EN COUCHE | [2009/51] | Entrée dans la phase régionale | 02.10.2009 | Taxe nationale de base payée | 02.10.2009 | Taxe de recherche payée | 02.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.10.2009 | Requête en examen déposée [2009/51] | 27.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.01.2012 | Taxe de délivrance payée | 25.01.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.11.2011 | Opposition(s) | 10.12.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2007 | AT | 07.03.2012 | BE | 07.03.2012 | CY | 07.03.2012 | CZ | 07.03.2012 | DK | 07.03.2012 | EE | 07.03.2012 | FI | 07.03.2012 | LT | 07.03.2012 | LV | 07.03.2012 | MT | 07.03.2012 | NL | 07.03.2012 | PL | 07.03.2012 | RO | 07.03.2012 | SE | 07.03.2012 | SI | 07.03.2012 | SK | 07.03.2012 | TR | 07.03.2012 | BG | 07.06.2012 | GR | 08.06.2012 | ES | 18.06.2012 | IS | 07.07.2012 | PT | 09.07.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/21] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
DK | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
MT | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
TR | 07.03.2012 | ||
BG | 07.06.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
ES | 18.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
DK | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
MT | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
BG | 07.06.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
ES | 18.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
DK | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
BG | 07.06.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
ES | 18.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
DK | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
ES | 18.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
DK | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 07.03.2012 | |
BE | 07.03.2012 | ||
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2013/01] | BE | 07.03.2012 | |
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
PT | 09.07.2012 | ||
Précédent [2012/50] | BE | 07.03.2012 | |
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
SK | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
Précédent [2012/49] | BE | 07.03.2012 | |
CY | 07.03.2012 | ||
CZ | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
PL | 07.03.2012 | ||
RO | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
SI | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
IS | 07.07.2012 | ||
Précédent [2012/48] | BE | 07.03.2012 | |
CY | 07.03.2012 | ||
EE | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
SE | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/46] | BE | 07.03.2012 | |
CY | 07.03.2012 | ||
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 07.03.2012 | |
FI | 07.03.2012 | ||
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 07.03.2012 | |
LT | 07.03.2012 | ||
LV | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 07.03.2012 | |
LT | 07.03.2012 | ||
NL | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | LT | 07.03.2012 | |
NL | 07.03.2012 | ||
GR | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/35] | LT | 07.03.2012 | |
NL | 07.03.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 07.03.2012 | Citations: | Recherche | [A] - "G.729 based Embedded Variable bit-rate coder: An 8-32 kbit/s scalable wideband coder bitstream interoperable with G.729; G.729.1 (05/06)", ITU-T DRAFT STUDY PERIOD 2005-2008, INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA ; CH, (20060529), no. G.729.1 (05/06), XP017404590 [A] 1-15 * abstract * * page 7, paragraph [5.2 Decoder] * * figure 2 * | Recherche internationale | [A]US2002107686 (UNNO TAKAHIRO [US]); | [A]US2005165603 (BESSETTE BRUNO [CA], et al); | [X]WO2007010158 (FRANCE TELECOM [FR], et al) |