EP2106508 - PROTECTION DE PLAQUETTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.03.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2011 | Demande réputée retirée | publié le 13.04.2011 [2011/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bendix Spicer Foundation Brake LLC 901 Cleveland Avenue Elyria, OH 44035 / US | [2009/41] | Inventeur(s) | 01 /
KROMER, Mark J. 526 Snowy Egret Dr. Huron, OH 44839 / US | [2009/41] | Mandataire(s) | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [2009/41] | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07852897.3 | 24.10.2007 | [2009/41] | WO2007US22482 | Numéro de priorité, date | US20060599490 | 15.11.2006 Format original publié: US 599490 | [2009/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008060392 | Date: | 22.05.2008 | Langue: | EN | [2008/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2106508 | Date: | 07.10.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.10.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.03.2010 | Classification | IPC: | F16D55/00, F16D65/12 | [2009/41] | CPC: |
F16D65/00 (EP,US);
F16D2055/0037 (EP,US);
F16D2065/1348 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/41] | Titre | Allemand: | BELAGSCHUTZ | [2009/41] | Anglais: | PAD SHIELD | [2009/41] | Français: | PROTECTION DE PLAQUETTE | [2009/41] | Entrée dans la phase régionale | 10.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 10.08.2009 | Taxe de recherche payée | 10.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.08.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/41] | 08.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/15] | 23.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/15] | Requête en poursuite de la procédure de: | 10.08.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.08.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MT, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 10.08.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.08.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 10.08.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.08.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 10.08.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.08.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 10.08.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.08.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.08.2009 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2010 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3625316 (MORI YOSHINORI) [X] 1-14 * column 2, line 15 - line 53 *; | [A]WO2004046577 (SCANIA CV ABP [SE], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [A]JPH04125325 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, et al) [A] 1-14 * abstract *; | [A]US3298469 (ROBINETTE RICHARD T) [A] 1-14 * column 2, line 70 - column 3, line 30; figure - * | Recherche internationale | [X]US3625316 (MORI YOSHINORI) [X] 1-24 * , figure 4 *; | [A]US3937304 (BRIX HERMANN) [A] 1-24 * , figure 4 *; | [A]US4039054 (RATH HEINRICH BERNHARD) [A] 1-24 * , figure 1 * |