EP2089084 - GARNITURE POUR SERINGUE OU AMPOULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.09.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 24.10.2018 [2018/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arzneimittel GmbH Apotheker Vetter & Co. Ravensburg Marienplatz 79 88212 Ravensburg / DE | [2009/34] | Inventeur(s) | 01 /
GLOCKER, Joachim Pflugstrasse 13 88250 Weingarten / DE | [2009/34] | Mandataire(s) | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstraße 45 70469 Stuttgart / DE | [2016/08] |
Précédent [2009/34] | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Grosse Schrell & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07856592.6 | 12.12.2007 | [2009/34] | WO2007EP10844 | Numéro de priorité, date | DE20061058719 | 13.12.2006 Format original publié: DE102006058719 | [2009/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008071403 | Date: | 19.06.2008 | Langue: | DE | [2008/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2089084 | Date: | 19.08.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.06.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2089084 | Date: | 24.02.2016 | Langue: | DE | [2016/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.06.2008 | Classification | IPC: | A61M5/28, A61M5/31, A61M39/28 | [2009/34] | CPC: |
A61M5/28 (EP,US);
A61M2005/3103 (EP,US);
A61M2005/3128 (EP,US);
A61M39/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/08] |
Précédent [2009/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | AUFSATZ FÜR EINE SPRITZE ODER EINE KARPULE | [2009/34] | Anglais: | ATTACHMENT FOR A SYRINGE OR A CARTRIDGE | [2009/34] | Français: | GARNITURE POUR SERINGUE OU AMPOULE | [2009/34] | Entrée dans la phase régionale | 13.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 13.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.08.2008 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.05.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/34] | 07.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.11.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.08.2015 | Opposition(s) | 25.11.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.12.2007 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MT | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | BG | 24.05.2016 | [2018/43] |
Précédent [2018/33] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 12.12.2007 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Précédent [2017/47] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Précédent [2017/13] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
Précédent [2016/50] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | DK | 24.02.2016 | |
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Précédent [2016/46] | DK | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Précédent [2016/39] | FI | 24.02.2016 | |
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | FI | 24.02.2016 | |
LT | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 24.02.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2005039669 (MDC INVEST HOLDINGS INC [US], et al) [X] 1-13 * paragraphs [0068] - [0075]; figures 12-15 *; | [X]US5489274 (CHU MICHAEL S H [US], et al) [X] 1-13 * the whole document *; | [X]US4243034 (BRANDT WERNER J) [X] 1-13 * the whole document *; | [A]DE2415496 (FLESCH UDO DIPL PHYS) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US2005215952 (BRUNEL MARC [FR], et al) [A] 1-13 * the whole document * |