EP2108529 - PNEUMATIQUE DE MOTO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2013 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/42] | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TERADA, Kouji c/o Bridgestone Corporation Technical Center 3-1-1 Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8531 / JP | [2012/26] |
Précédent [2009/42] | 01 /
TERADA, Kouji c/o Bridgestone Corporation Technical Center 3-1-1 Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8531 / JP | Mandataire(s) | Waldren, Robin Michael, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [2012/49] |
Précédent [2012/17] | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2009/42] | Whalley, Kevin Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07859837.2 | 14.12.2007 | [2009/42] | WO2007JP74163 | Numéro de priorité, date | JP20070023047 | 01.02.2007 Format original publié: JP 2007023047 | [2009/42] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008093473 | Date: | 07.08.2008 | Langue: | JA | [2008/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2108529 | Date: | 14.10.2009 | Langue: | EN | [2009/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2108529 | Date: | 27.06.2012 | Langue: | EN | [2012/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.08.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.2010 | Classification | IPC: | B60C11/00 | [2009/42] | CPC: |
B60C11/00 (EP,US);
B60C11/005 (EP,US);
B60C11/0058 (EP,US);
B60C2011/0025 (EP,US);
B60C2200/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/42] | Titre | Allemand: | REIFEN FÜR MOTORRAD | [2009/42] | Anglais: | TIRE FOR MOTORBIKE | [2009/42] | Français: | PNEUMATIQUE DE MOTO | [2009/42] | Entrée dans la phase régionale | 08.07.2009 | Traduction produite | 07.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 07.07.2009 | Taxe de recherche payée | 07.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/42] | 15.02.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.01.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.01.2012 | Opposition(s) | 28.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2007 | AT | 27.06.2012 | BE | 27.06.2012 | CY | 27.06.2012 | CZ | 27.06.2012 | DK | 27.06.2012 | EE | 27.06.2012 | FI | 27.06.2012 | LT | 27.06.2012 | LV | 27.06.2012 | MT | 27.06.2012 | NL | 27.06.2012 | PL | 27.06.2012 | RO | 27.06.2012 | SE | 27.06.2012 | SI | 27.06.2012 | SK | 27.06.2012 | TR | 27.06.2012 | BG | 27.09.2012 | GR | 28.09.2012 | ES | 08.10.2012 | IS | 27.10.2012 | PT | 29.10.2012 | GB | 14.12.2012 | IE | 14.12.2012 | LU | 14.12.2012 | CH | 31.12.2012 | LI | 31.12.2012 | MC | 31.12.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
TR | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
LU | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
TR | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
MT | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
GB | 14.12.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/47] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
IE | 14.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
BG | 27.09.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
ES | 08.10.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Précédent [2013/21] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
DK | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Précédent [2013/15] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
NL | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Précédent [2013/13] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
PT | 29.10.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
PL | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
CY | 27.06.2012 | ||
CZ | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
RO | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
SK | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
IS | 27.10.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
EE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 27.06.2012 | |
BE | 27.06.2012 | ||
FI | 27.06.2012 | ||
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Précédent [2012/51] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
SI | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
LV | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
GR | 28.09.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 27.06.2012 | |
LT | 27.06.2012 | ||
SE | 27.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 27.06.2012 | Citations: | Recherche | [X]JPH10119513 (SUMITOMO RUBBER IND) [X] 1-6* abstract *; | [X]US2005167019 (PUHALA AARON S [US], et al) [X] 1-6 * figure 1a; claims 1-66 *; | [X]EP1561605 (GOODYEAR TIRE & RUBBER [US]) [X] 1-6 * figure 1a; claim 1 * | Recherche internationale | [A]JPS6094804 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD); | [X]JPH10119513 (SUMITOMO RUBBER IND); | [A]WO2005030503 (PIRELLI [IT], et al); | [A]JP2006256385 (SUMITOMO RUBBER IND); | [A]JP2006273240 (BRIDGESTONE CORP) | par le demandeur | JPS6094804 | JPH1111114 | JP2006273240 |