Etats contractants désignés | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MT | | NL | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Procédure dexamen | 31.03.2016 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2016/31] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2009 | Taxe nationale de base payée | | 29.07.2009 | Taxe de recherche payée | | 29.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 29.07.2009 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 09   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 14.10.2009 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20090729 | | Date de l'événement: | 14.10.2009 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 12.05.2010 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 14.12.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06Q 50/00 20060101AFI20111108BHEP | | Date de l'événement: | 14.12.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06Q 10/00 20060101ALI20111108BHEP | | Date de l'événement: | 14.12.2011 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20111114 | | Date de l'événement: | 22.01.2014 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20131219 | | Date de l'événement: | 03.08.2016 | | Description de l'événement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20160331 | | Date de l'événement: | 31.03.2016 | | Description de l'événement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Date de l'événement: | 14.09.2009 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 01.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |